|
|
标题导航 |
|
|
|
|
|
|
|
|
关于调整华夏优势 增长股票型证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期:2014年3月18日 1公告基本信息 基金名称 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏优势增长股票 | 基金主代码 | 000021 | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 基金经理变更类型 | 解聘 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 郑晓辉、钱悦、孙振峰 | 离任基金经理姓名 | 罗泽萍 |
2离任基金经理的相关信息 基金名称 | 罗泽萍 | 离任原因 | 个人原因 | 离任日期 | 2014年3月17日 | 转任本公司其他工作岗位的说明 | - | 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
3其他需要提示的事项 上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年三月十八日 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏成长 证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期:2014年3月18日 1公告基本信息 基金名称 | 华夏成长证券投资基金 | 基金简称 | 华夏成长混合 | 基金主代码 | 000001 | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 基金经理变更类型 | 增聘 | 新任基金经理姓名 | 倪邈、李铧汶 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 童汀 |
2新任基金经理的相关信息 基金名称 | 倪邈 | 任职日期 | 2014年3月17日 | 证券从业年限 | 8年 | 证券投资管理从业年限 | 8年 | 过往从业经历 | 2006年7月至2007年8月,曾任原中信金通证券有限责任公司研究员等。2007年9月至2009年6月曾任信诚基金管理有限公司研究员等。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员。 | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 学历、学位 | 浙江大学工学硕士 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
基金名称 | 李铧汶 | 任职日期 | 2014年3月17日 | 证券从业年限 | 7年 | 证券投资管理从业年限 | 7年 | 过往从业经历 | 2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。 | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 学历、学位 | 清华大学管理学硕士 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3其他需要提示的事项 上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年三月十八日 华夏基金管理有限公司关于增聘兴和 证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期:2014年3月18日 1公告基本信息 基金名称 | 兴和证券投资基金 | 基金简称 | 华夏兴和封闭 | 基金主代码 | 500018 | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 基金经理变更类型 | 增聘 | 新任基金经理姓名 | 林峰 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 彭一博 |
2新任基金经理的相关信息 基金名称 | 林峰 | 任职日期 | 2014年3月17日 | 证券从业年限 | 13年 | 证券投资管理从业年限 | 13年 | 过往从业经历 | 2001年2月至2001年8月,曾任西部证券股份有限公司投资经理。2001年8月至2008年2月,曾任中国人民保险公司投资管理部、中国人保资产管理股份有限公司投资经理。2008年6月至2013年7月,曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员。 | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 学历、学位 | 复旦大学经济学硕士 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3其他需要提示的事项 上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年三月十八日
|
|
|
|
|