证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-020
西部证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
(1)本次股东大会现场会议于2019年3月21日14:00在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。
(2)本次股东大会网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间:2019年3月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间:2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐朝晖女士主持,公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。
3、通过现场和网络投票的股东20人,代表股份1,980,411,083股,占上市公司总股份的56.5534%,其中:
(1)通过现场投票的股东11人,代表股份1,972,636,194股,占上市公司总股份的56.3314%;
(2)通过网络投票的股东9人,代表股份7,774,889股,占上市公司总股份的0.2220%;
(3)通过现场和网络投票的中小投资者17人,代表股份202,795,446股,占上市公司总股份的5.7911%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项:
议案1.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。
总表决情况:
同意1,980,411,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意202,795,446股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案获得通过。
议案2.00 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案。
该提案采用累积投票方式,总表决情况:
2.01.候选人:选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;
2.02.候选人:选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;
2.03.候选人:选举陈强为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;
2.04.候选人:选举栾兰为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;
2.05.候选人:选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,322股;
2.06.候选人:选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,979,998,302股;
2.07.候选人:选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:1,980,018,102股。
中小股东总表决情况:
2.01.候选人:选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;
2.02.候选人:选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;
2.03.候选人:选举陈强为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;
2.04.候选人:选举栾兰为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;
2.05.候选人:选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,685股;
2.06.候选人:选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,382,665股;
2.07.候选人:选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事,同意股份数:202,402,465股。
表决结果:该议案获得通过。
议案3.00 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案。
该提案采用累积投票方式,总表决情况:
3.01.候选人:选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股;
3.02.候选人:选举郭随英为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股;
3.03.候选人:选举段亚林为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股;
3.04.候选人:选举郑智为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:1,980,405,464股。
中小股东总表决情况:
3.01.候选人:选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股;
3.02.候选人:选举郭随英为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股;
3.03.候选人:选举段亚林为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股;
3.04.候选人:选举郑智为公司第五届董事会独立董事,同意股份数:202,789,827股。
表决结果:该议案获得通过。
议案4.00 关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案。
该提案采用累积投票方式,总表决情况:
4.01.候选人:选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:1,979,610,915股;
4.02.候选人:选举刘洁为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:1,981,828,202股;
4.03.候选人:选举亢伟为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:1,979,588,695股。
中小股东总表决情况:
4.01.候选人:选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:201,995,278股;
4.02.候选人:选举刘洁为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:204,212,565股;
4.03.候选人:选举亢伟为公司第五届监事会股东监事,同意股份数:201,973,058股。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所
2、见证律师姓名:何锐律师、王洁律师
3、结论性意见:
本次股东大会选举产生的公司非独立董事、独立董事及股东监事均不存在作为失信被执行人的情形,亦均未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;均已获得监管机构核准的任职资格。
本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
2、北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-021
西部证券股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议的通知及议案等资料。2019年3月21日,会议在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名,实到5名,其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。根据公司章程规定,全体监事一致同意推举周仁勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的提案》。公司第五届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职代会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举周仁勇先生为监事会主席,任期三年。(周仁勇先生简历见附件)
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
西部证券股份有限公司监事会
2019年3月21日
附件:周仁勇先生简历
周仁勇先生简历
一、基本情况
周仁勇,男,汉族,中共党员,1961年6月出生,1983年8月参加工作,研究生学历,硕士学位。
二、主要学习经历
1979年9月-1983年7月,就读于上海师范学院数学专业,本科学历,学士学位;
1994年9月-1998年7月,在复旦大学工商管理硕士专业学习,研究生学历,硕士学位(在职攻读)。
三、主要工作经历
1983年8月-1986年4月,在中国人民解放军空军第四军政治部担任教员;
1986年4月-1992年4月,在中国人民解放军空军政治学院训练部先后任教员、参谋;
1992年4月-2000年12月,在上海市教委高等教育办公室担任主任科员;
2000年12月-2006年9月,在大众保险股份有限公司历任办公室副主任、董秘、董办主任;
2006年9月-2011年12月,在上海长江隧桥建设发展有限公司历任纪委书记、办公室主任、党委副书记;
2011年12月-2014年6月,担任上海城投(置地)集团有限公司党委书记、副总经理;
2014年6月-2017年3月,担任上海城投控股股份有限公司纪委书记;
2017年3月至今,担任上海城投控股股份有限公司副总裁。
周仁勇先生为公司第二大股东上海城投控股股份有限公司提名推荐,周仁勇先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周仁勇先生已取得监管部门核准的任职资格。
证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-022
西部证券股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2019年3月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出,会议于2019年3月21日在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,出席会议的全体董事共同推选董事徐朝晖女士主持本次会议。公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
1、会议审议通过了关于选举公司董事长的提案。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定,选举公司董事徐朝晖女士(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了关于选举公司董事会专业委员会委员的提案。
(1)选举公司董事徐朝晖担任风险控制委员会主席,董事王毛安、栾兰、庄启飞、徐谦、郭随英、郑智担任风险控制委员会委员;
(2)选举公司董事徐朝晖担任战略委员会主席,董事王毛安、庄启飞、徐谦、陈强、段亚林、郑智担任战略委员会委员;
(3)选举公司董事郭随英担任审计委员会主席,董事昌孝润、段亚林、栾兰、邓莹担任审计委员会委员;
(4)选举公司董事昌孝润担任提名委员会主席,董事段亚林、郑智、陈强、邓莹担任提名委员会委员;
(5)选举公司董事段亚林担任薪酬与考核委员会主席,董事昌孝润、郭随英、王毛安、陈强担任薪酬与考核委员会委员。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了关于聘任公司总经理的提案。
会议同意聘任何方先生(简历见附件)为公司总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就聘任总经理发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的提案。
(1)会议同意聘任黄斌先生(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
(2)会议同意聘任范江峰先生(简历见附件)为公司副总经理,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
(3)会议同意聘任何峻先生(简历见附件)为公司财务总监,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
(4)会议同意聘任齐冰先生(简历见附件)为公司合规总监、首席风险官,待其取得监管机构核准的高管人员任职资格后正式履行职责,任期至第五届董事会届满之日止。在其取得监管机构核准的高管人员任职资格前,由公司董事长徐朝晖女士代为履行合规总监、首席风险官职责,代职时间不超过三个月。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
5、审议通过了关于《西部证券股份有限公司2019年战略规划》的提案。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了关于《西部证券股份有限公司高级管理人员管理办法》的提案。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了关于修订《西部证券股份有限公司选聘年度审计机构管理办法》的提案。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
附件:公司董事长、高级管理人员简历
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
2019年3月21日
徐朝晖女士个人简历
一、基本情况:
徐朝晖,女,汉族,中共党员,1973年5月出生,1994年9月参加工作,研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格证书。
二、主要学习经历:
1991年9月-1993年7月,就读于陕西财经学院工商行政管理专业,大专学历;
1997年9月-1999年7月,就读于西北大学行政管理专业,本科学历、学士学位;
2004年8月-2006年9月,就读于西安交通大学与香港理工大学合作举办的工商管理硕士班学习,取得工商管理硕士学位。
三、主要工作经历:
1994年9月-1995年9月,在陕西省国际信托投资有限公司深圳营业部工作;
1995年9月-1997年4月,在中国银行陕西省分行莲湖路支行信用卡科工作;
1997年4月-1997年8月,在陕西省电力技术贸易有限责任公司工作;
1997年8月-1998年1月,在陕西省投资集团资产经营部工作;
1998年1月-2000年9月,在陕西秦龙电力股份有限公司工作,先后担任董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任;
2000年9月-2003年10月,担任西部证券经纪业务管理总部副总经理;
2003年10月-2005年2月,在陕西省投资集团(有限)公司金融证券部工作;
2005年2月-2008年12月,担任陕西省投资集团(有限)公司金融证券部副主任;
2008年12月-2012年6月,担任陕西省投资集团(有限)公司金融证券部主任;
2012年6月-2019年3月,担任西部信托有限公司董事长;
2007年11月至今,担任西部证券股份有限公司董事;
2018年5月至今,担任西部证券股份有限公司党委书记;
2018年8月至今,担任西部证券股份有限公司董事长。
徐朝晖女士为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐,徐朝晖女士不持有公司股份,不属于失信被执行人,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何方先生个人简历
一、基本情况:
何方,男,汉族,中共党员,1976年6月出生,研究生学历,硕士学位,2002年3月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。
二、主要学习经历:
1995年9月-1999年6月,就读于上海财经大学保险专业,本科学历,学士学位;
1999年9月-2002年1月,就读于上海财经大学西方经济学专业,研究生学历,硕士学位。
三、主要工作经历:
2002年3月-2003年10月,在汉唐证券有限责任公司资产管理部担任研究员;
2003年10月-2007年4月,在西部证券股份有限公司投资管理总部担任投资经理;
2007年4月-2007年6月,担任西部证券股份有限公司客户资产管理总部副总经理;
2007年6月-2008年5月,担任西部证券股份有限公司投资管理总部副总经理;
2008年5月-2009年7月,担任西部证券股份有限公司投资管理总部总经理;
2009年7月-2009年8月,担任西部证券股份有限公司总经理助理兼投资管理总部总经理;
2009年8月-2010年12月,担任西部证券股份有限公司总经理助理兼上海第一分公司总经理;
2010年12月-2016年9月,担任西部证券股份有限公司副总经理兼上海第一分公司总经理;
2016年9月-2017年9月,担任西部证券股份有限公司副总经理;
2017年9月至今,担任西部证券股份有限公司总经理;
2014年11月-2019年1月,担任西部利得基金管理有限公司监事;
2019年3月至今,担任西部利得基金管理有限公司董事长。
何方先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
黄斌先生个人简历
一、基本情况:
黄斌,男,汉族,中共党员,1967年11月出生,本科学历,1990年9月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。
二、主要学习经历:
1986年9月-1990年7月,就读于西安电子科技大学物理专业,本科学历。
三、主要工作经历:
1990年9月-1993年1月,在陕西省电力电子集团任原器件生产厂干部;
1993年3月-1994年10月,担任耀建电子发展公司副总经理;
1994年10月-2000年12月,担任陕西证券有限公司西安长安路营业部办公室主任;
2001年1月-2004年12月,担任西部证券股份有限公司西安长安路营业部副总经理;
2004年12月-2007年2月,担任西部证券股份有限公司西安东新街营业部银证通营销中心总经理;
2007年2月-2009年10月,担任西部证券股份有限公司西安吉祥路营业部总经理;
2009年10月-2012年9月,担任西部证券股份有限公司董事会办公室副主任(主持工作);
2012年9月-2015年9月,担任西部证券股份有限公司董事会办公室主任;
2015年9月至今,担任西部证券股份有限公司董事会秘书;
2017年3月-2017年12月,担任西部优势资本投资有限公司监事;
2017年12月至今,担任西部优势资本投资有限公司执行董事、法定代表人。
黄斌先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
范江峰先生个人简历
一、基本情况:
范江峰,男,汉族,中共党员,1968年11月出生,1993年7月参加工作,本科学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格证书。
二、主要学习经历:
1989年9月-1993年7月,就读于湖南财经学院会计学专业,本科学历,学士学位;
2008年7月-2010年11月,就读于香港理工大学工商管理硕士专业,硕士学位。
三、主要工作经历:
1993年7月-1995年4月,在陕西证券有限公司西安西五路营业部担任信息技术主管;
1995年4月-1997年6月,担任陕西证券有限公司西安长安路营业部副总经理;
1997年6月-1998年9月,担任陕西证券有限公司营管部副总经理;
1998年9月-2000年12月,担任陕西证券有限公司铜川营业部总经理;
2001年1月-2001年2月,担任西部证券股份有限公司铜川营业部总经理;
2001年2月-2005年8月,担任西部证券股份有限公司西安莲湖路第二营业部总经理;
2005年8月-2009年5月,担任西部证券股份有限公司西安西五路营业部总经理;
2009年5月-2012年11月,担任西部证券股份有限公司合规管理部副总经理(主持部门工作);
2012年11月-2015年9月,担任西部证券股份有限公司合规管理部总经理;
2015年9月-2016年3月,担任西部证券股份有限公司首席风险官兼风险管理部总经理;
2016年3月至今,担任西部证券股份有限公司首席风险官;
2014年6月-2017年3月,担任西部优势资本投资有限公司监事;
2015年1月至今,担任西部期货有限公司监事会主席;
2017年3月-2017年12月,担任西部优势资本投资有限公司执行董事、法定代表人;
2018年7月至今,在现有工作职责基础上,临时履行西部证券股份有限公司内核负责人职责。
范江峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
何峻先生个人简历
一、基本情况:
何峻,男,汉族,中共党员,1970年4月出生,1992年9月参加工作,本科学历,学士学位,已取得一般证券业务执业资格、会计师职称。
二、主要学习经历:
1988年9月-1992年7月,就读于北方工业大学会计学专业,本科学历,学士学位。
三、主要工作经历:
1992年9月-1994年10月,在中国银行铜川支行担任科员,从事会计工作;
1994年11月-1994年12月,待业;
1994年12月-1996年2月,在西安海星集团公司从事会计工作;
1996年3月-1996年4月,待业;
1996年4月-2000年12月,在陕西证券有限公司审计部、计划财务部工作;
2001年1月-2002年2月,在西部证券股份有限公司计划财务部担任高级经理;
2002年2月-2008年5月,担任西部证券股份有限公司计划财务部副总经理;
2008年5月-2012年8月,担任西部证券股份有限公司计划财务部总经理;
2012年8月-2016年1月,担任西部证券股份有限公司财务总监兼计划财务部总经理;
2016年1月至今,担任西部证券股份有限公司财务总监。
何峻先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
齐冰先生个人简历
一、基本情况:
齐冰,男,汉族,民盟盟员,1972年2月出生,1994年7月参加工作,本科学历,学士学位,已取得证券从业资格、经济师职称。
二、主要学习经历:
1990年9月-1994年7月,就读于陕西工商学院工业外贸专业,本科学历,学士学位。
三、主要工作经历:
1994年7月-1997年7月,在中谷粮油集团中实实业公司工作;
1997年7月-2000年12月,在陕西信托公司西安东新街营业部工作;
2001年1月-2001年8月,在西部证券股份有限公司西安东新街营业部工作;
2001年8月-2002年4月,在西部证券股份有限公司投资管理总部担任交易员;
2002年4月-2004年6月,在西部证券股份有限公司客户资产管理总部先后担任投资经理助理、研究员;
2004年6月-2005年3月,在西部证券股份有限公司投资管理总部先后担任研究员、投资经理;
2005年3月-2006年12月,担任西部证券股份有限公司银证券通营销中心副总经理;
2006年12月-2008年5月,担任西部证券股份有限公司西安吉祥路营业部副总经理;
2008年5月-2009年7月,担任西部证券股份有限公司客户资产管理总部副总经理(主持工作);
2009年7月-2009年8月,担任西部证券股份有限公司客户资产管理总部总经理;
2009年8月-2012年12月,担任西部证券股份有限公司上海第二分公司总经理;
2012年12月-2019年3月,先后担任西部信托有限公司总经理助理、副总经理兼董事会秘书;
2014年11月-2019年3月,担任西部证券股份有限公司监事。
齐冰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-023
西部证券股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼以现场会议召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议。董事会分别审议通过了《选举公司董事长的提案》、《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的提案》,监事会审议通过了《选举公司监事会主席的提案》等提案。具体情况如下:
1、关于选举公司董事长的提案。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,董事会选举徐朝晖女士为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、关于选举公司监事会主席的提案。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,监事会选举周仁勇先生为公司监事会主席,任期为三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
3、关于聘任公司总经理的提案。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,董事会同意聘任何方先生担任公司总经理,全面负责公司的经营和发展等工作。
独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
4、关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的提案。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,同意聘任黄斌先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任范江峰先生为公司副总经理,聘任何峻先生为公司财务总监,聘任齐冰先生为公司合规总监、首席风险官。以上高级管理人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(其中:齐冰先生待取得监管机构核准的高管人员任职资格后正式履行职责)。
独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。
上述人员简历详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第一次会议决议公告》。
董事会秘书联系方式如下:
通讯地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
联系电话:029-87406171
传 真:029-87406259
邮 编:710004
工作邮箱:huangb@xbmail.com.cn
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
2019年3月21日