|
|
标题导航 |
|
|
|
|
|
|
|
信达澳银基金管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告 |
公告送出日期:二〇一四年九月十八日 |
|
|
|
1 公告基本信息 基金管理公司名称 | 信达澳银基金管理有限公司 | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》 | 高管变更类型 | 离任基金管理公司董事长、新任基金管理公司董事长 |
2 新任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务 | 基金管理公司董事长 | 新任高级管理人员姓名 | 于帆 | 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - (根据新《中华人民共和国证券投资基金法》规定,法定代表人、经营管理主要负责人和从事合规监管的负责人的任职条件需中国证监会进行资格审核。) | 中国证监会核准高管任职资格的日期 | - | 任职日期 | 2014年9月16日 | 过往从业经历 | 1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院经济系法学教师,1988年10月至1999年6月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理,1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司债权管理部高级经理,2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理,2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013年8月至今任信达证券股份有限公司党委副书记、董事,2013年11月至今任信达证券股份有限公司总经理。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格,证券从业资格 | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 厦门大学 法学本科 |
3 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 | 基金管理公司董事长 | 离任高级管理人员姓名 | 何加武 | 离任原因 | 工作调动 | 离任日期 | 2014年9月16日 | 是否转任本公司其他工作岗位 | 无 |
3 其他需要说明的事项 上述变更事项,已由信达澳银基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向中国证券监督管理委员会和中国证券监督管理委员会深圳监管局报告备案。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一四年九月十八日
|
|
|
|
|