本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2013年3月15日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事10人,实际出席会议10人。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
经公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提名,会议选举夏长涛先生担任公司第六届董事会副董事长职务。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》。
因唐华女士不再担任公司董事职务,经公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提名,公司增补王鹤先生出任公司第六届董事会董事。
独立董事对此项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需经股东大会审议。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件:夏长涛先生简历
王鹤先生简历
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十五日
附件:
夏长涛先生简历
1. 夏长涛先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况
夏长涛先生:男,1964年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。
1983年9月—1987年7月 吉林工业大学学生
1987年7月—1996年5月 中捷友谊厂设计员、团委书记
1996年6月—1998年2月 沈阳机床(集团)有限责任公司团委书记
1998年3月—2003年10月 中捷友谊厂副总经理
2003年11月—2007年2月 中捷摇臂钻床厂副总经理
2007年3月—2008年6月 中捷大型数控铣镗床事业部总经理
2008年6月—2011年2月 中捷机床有限公司总经理
2011年2月至今 中捷机床有限公司董事长、总经理
2012年3月至今 兼任沈阳机床股份有限公司沈一希斯事业部总经理
2013年3月当选沈阳机床股份有限公司第六届董事会董事
2. 夏长涛先生为公司下属子公司中捷机床有限公司董事长、总经理;
3. 夏长涛先生不持有本上市公司股份;
4. 夏长涛先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
5. 夏长涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系,夏长涛先生自2011年2月起担任公司下属子公司中捷机床有限公司董事长;
6. 夏长涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王鹤先生简历
1. 王鹤先生教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王鹤先生:男,1966 年出生,中共党员,大学本科,教授级高级工程师。
1985年9月—1989年7月 沈阳工业大学学生
1989年7月—1997年10月 中捷友谊厂设计员
1997年10月—2000年1月 沈阳机床股份有限公司技术中心设计员
2000年1月—2001年1月 中捷友谊厂采购处处长
2001年1月—2002年1月 中捷友谊厂生产制造部副部长兼采购处处长
2002年1月—2007年2月 中捷摇臂钻床厂总工程师
2007年2月—2011年8月 沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理
2011年8月—2013年2月 沈阳机床(集团)有限责任公司总经理特别助理
2. 2013年2月担任公司副总裁;
3. 王鹤先生持有本上市公司750股股份;
4. 王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
5. 王鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系,王鹤先生曾任本公司第五届董事会董事;
6. 王鹤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。