股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2014-061
西部证券股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
公司于2014年10月10日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第三届监事会全体监事发出了召开第三届监事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2014年10月16日,会议在公司总部以现场会议结合通讯方式召开。
西部证券股份有限公司第三届监事会第二十三次会议应到监事8名,实到8名,会议由监事会主席杨凤娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。根据《公司章程》规定,公司第四届监事会由8人组成,其中5名监事为非职工监事,由股东大会选举产生,3名为公司职工监事,由公司职工通过民主方式选举产生。经股东提名,公司监事会审核,同意推荐王尚敢先生、齐冰先生、亢伟女士、潘志军先生、毋浩民先生为公司第四届监事会非职工监事候选人(简历附后),提交股东大会采用累计投票制选举产生。
2014年10月13日至15日,公司工会组织全体职工进行了民主选举,杨金铎先生、曲莉女士、范江峰先生当选为第四届监事会职工代表监事(简历附后)。
上述五位非职工监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司全体职工民主选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述人员尚需取得监管部门核准的任职资格,在新一届监事会正式履行职责前,第三届监事会将继续履行相关职责。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
附件:第四届监事会非职工监事候选人和职工监事简历
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会
2014年10月16日
附件:第四届监事会非职工监事候选人简历
王尚敢先生简历
一、基本情况
王尚敢,男,汉族,中共党员,1964年10月出生,籍贯江西,本科学历,硕士学位,高级会计师。1984年8月参加工作,现任上海城投控股股份有限公司财务总监。
二、主要学习经历
1987年9月至1989年12月,在江西财经学院会计学专业在职学习;
1993年9月至1996年7月,在江西财经大学会计学专业在职学习,本科学历,学士学位;
2006年6月至2008年10月,在香港中文大学在职学习,专业会计硕士学位。
三、主要工作情况
1984年8月至1991年4月,任江西新余钢铁有限公司财务处科长;
1991年4月至1999年11月,任江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长;
期间:1993年6月至1996年9 月,任江西新兴会计师事务所所长助理;
1999年11月至2002年3月,在江西金世纪新材料股份有限公司任财务总监兼董事会秘书;
2002年3月至2004年5月,任上海振环实业总公司副总会计师;
2004年5月至2008年1月,任上海环境集团有限公司财务总监;
2008年1月至今,任上海城投控股股份有限公司财务总监。
王尚敢先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
齐冰先生简历
一、 基本情况:
齐冰,男,汉族,籍贯河北,现居住地西安,1972年2月出生,1994年7月参加工作,本科学历,经济师。
二、 主要学习经历:
1990年9月-1994年7月,就读于陕西工商学院工业外贸专业,本科学历。
三、主要工作经历:
1994年7月-1997年7月,在中谷粮油集团中实实业公司工作;
1997年7月-2000年12月,在陕西信托公司西安东新街营业部工作;
2001年1月-2012年12月,在西部证券西安东新街营业部、投资管理总部、客户资产管理总部、银证通营销中心、西安吉祥路营业部、上海第二分公司工作,先后担任投资经理、部门副总经理、部门总经理、分公司总经理等职务。
2012年12月至今,在西部信托任总经理助理。
齐冰先生为公司第三大股东西部信托提名推荐,西部信托与西部证券的第一大股东均为陕西省电力建设投资开发公司,齐冰先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
亢伟女士简历
一、基本情况:
亢伟,女,汉族, 1968年7月出生,籍贯北京,本科学历,硕士学位,高级会计师。
二、主要学习经历:
1989年9月-1994年7月,在北京财贸学院财务会计专业学习,本科学历,无学位(在职攻读)。
1994年9月-1997年7月,在北京机械工业学院外贸英语专业学习,大学专科学历(在职攻读)。
2000年5月-2001年12月,在澳大利亚西悉尼大学会计专业学习,研究生毕业,硕士学位。
三、主要工作经历:
1987年11月-1994年10月,先后在北京市中苑宾馆有限公司、北京华威大厦有限公司、国际集装箱租赁有限公司(中日合资)工作。
1994年10月-2012年1月,在中国远大集团公司工作,先后担任资金会计部、财务管理本部、远大海外经济投资发展公司、黑龙江远大购物中心有限公司经理、总经理助理、副总经理、财务总监等职务。
2012年1月至今,在中国远大集团有限责任公司任财务总裁。
2010年11月至今,在西部证券股份有限公司任监事。
亢伟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘志军先生简历
一、基本情况
潘志军,男,汉族,1957年1月出生,籍贯山东?,本科学历,高级会计师。
二、主要学习经历
1980年8月—1983年8月,中央广播电视大学电子专业学习,大学专科学历(在职脱产)。
1994年9月—1997年7月,北方交通大学会计学专业学习,大学本科学历(在职攻读)。
三、主要工作经历
1975年12月—2002年7月在宝鸡桥梁厂工作,先后担任电算中心副主任、主任,财务处处长、副总会计师等职务。
2002年7月至今任中铁宝桥集团有限公司总会计师。
2004年3月至今任中铁宝桥集团有限公司总法律顾问。
2005年10月至今任西部证券股份有限公司监事。
潘志军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毋浩民先生简历
一、基本情况
毋浩民,男,陕西韩城人,1965年4月出生,中国共产党党员,研究生学历,高级经济师,现任西电集团财务有限责任公司总经理。
二、学习成长经历
1984年9月—1987年7月,在西安大学工程管理专业学习。
2009年9月—2011年11月,在西安交通大学攻读MBA(在职),并取得研究生学历。
三、工作履历
1987年7月—1988年6月,在西安大学财务处从事会计工作。
1988年6月—2013年1月,在西电集团财务有限责任公司工作,先后担任董事会秘书、总经理助理兼任证券投资部经理、信贷业务部经理、公司副总经理。
2010年7月30日至今,兼任西电集团财务有限责任公司董事。
2013年1月27日至今,担任西电集团财务有限责任公司总经理。
毋浩民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件:第四届监事会职工监事简历
杨金铎先生简历
一、基本情况:
杨金铎,男,汉族,中共党员,1972年1月出生,籍贯陕西宝鸡,现居住地西安,1993年7月参加工作,本科学历,已取得一般证券业务执业资格。
二、主要学习经历:
1990年9月-1993年7月,就读于陕西经贸学院市场营销专业,大专学历;
2000年9月-2002年12月,在西安交通大学会计专业学习,本科学历(在职攻读)。
三、主要工作经历:
1993年7月-1995年7月,在宝鸡市第二建筑公司工作;
1995年7月-2000年12月,在宝鸡证券公司任办公室副主任;
2001年1月-2012年9月,在西部证券工作,先后担任宝鸡管理部任综合部经理、监事会办公室任副主任
2012年9月至今,在西部证券监事会办公室任主任;
期间:2007年11月至今,在西部证券任职工监事。
杨金铎先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲莉女士简历
一、基本情况:
曲莉,女,回族,中共党员,1980年5月出生,籍贯山东,现居住地西安, 2004年7月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,已取得一般证券业务执业资格。
二、主要学习经历:
1997年9月-2001年7月,就读于西北政法学院经济法专业,本科学历;
2001年9月-2004年7月,就读于西北政法学院经济法专业,硕士研究生学历,硕士学位。
三、主要工作经历:
2003年11月-2008年8月,在西部证券工作,先后担任法律事务部副主任、风险管理部任副总经理。
2012年11月至今,在西部证券风险管理部任总经理。
曲莉女士不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范江峰先生简历
一、基本情况:
范江峰,男,汉族,中共党员,1968年11月出生,籍贯山西,现居住地西安,研究生学历,硕士学位,1993年7月参加工作,已取得一般证券业务执业资格。
二、主要学习经历:
1989年9月-1993年7月,就读于湖南财经学院会计学专业,本科学历,学士学位;
2001年9月-2003年7月,在首都经济贸易大学产业经济学专业学习,研究生学历;
2008年7月-2010年11月,在香港理工大学MBA学习,硕士学位。
三、主要工作经历:
1993年7月-2001年1月,在陕西证券工作,担任西安西五路营业部业务主管、西安长安路营业部任副总经理、铜川营业部任总经理、营管部副总经理。
2001年1月-2012年11月,在西部证券工作,先后担任铜川营业部、西安莲湖路第二营业部、西安西五路营业部总经理、合规管理部任副总经理。
2012年11月至今,在西部证券合规管理部任总经理。
范江峰先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2014-062
西部证券股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月10日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第三届董事会全体董事发出了召开第三届董事会第三十次会议的通知及议案等资料。2014年10月16日,本次会议在陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦西部证券17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持,本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
1、审议通过了关于审议公司董事会换届选举的提案;
按照《公司章程》的规定,公司董事会由14名董事组成,其中非独立董事9名,独立董事5名。公司第三届董事会于2014年1月25日任期届满,鉴于公司定于2014年4月25日披露2013年年度报告,为保持年报审议工作的连续性,公司于2014年1月21日发布了《西部证券股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。2014年6月5日,公司发布了《关于公司董事会换届选举的公告》,公开向全体股东征集董事、独立董事提名。
根据股东及董事会的提名,董事会提名委员会按照《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法(2011年修订)》等的规定,对推荐的董事人选进行了资格审核,确认符合条件的候选人为:
(1)刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、俞卫中先生、庄启飞先生、蒋家智先生、徐朝晖女士、赵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
(2)员玉玲女士、昌孝润先生、吕超先生、邱金辉先生、郭随英女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
各位董事候选人的个人简历见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西部证券股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
董事会同意将上述董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议,非独立董事候选人和独立董事候选人将分别采取累积投票制进行选举。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定履行董事职务。
表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于审议公司召开2014年第二次临时股东大会的提案》。决定公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票结合网络投票的方式召开,其中,现场会议于2014年11月3日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦国际会展中心召开;网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年11月3日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期间的任意时间。@ 表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。
《西部证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
特此公告。
附件:董事候选人个人简历
西部证券股份有限公司董事会
2014年10月16日
刘建武个人简历
一、基本情况:
刘建武,男,中共党员,1965年6月4日出生,籍贯陕西礼泉,经济学博士,1991年6月参加工作,已取得一般证券业务执业资格和高级经济师职称,现任陕西省投资集团(有限)公司董事、陕西能源集团有限公司董事、西部证券股份有限公司董事长兼党委书记。
二、主要学习经历:
1984年9月-1988年7月,就读于陕西财经学院工业经济专业,本科学历,学士学位;
1988年9月-1991年6月,就读于陕西财经学院工业经济专业,硕士研究生学历,硕士学位;
1999年9月-2002年6月,就读于西北大学经济管理专业,博士研究生学历,博士学位。
三、主要工作经历:
1991年6月-1993年9月,在陕西省计划委员会经济研究所工作;
1993年9月-1996年6月,在西安市人民政府办公厅秘书二处工作;
1996年7月-1999年7月,在西安市人民政府办公厅财贸处工作,任副处级秘书;
1999年7月-2000年1月,在西安市人民政府办公厅科教文卫处任处长;
2000年1月-2001年4月,在西安高新区长安科技产业园、西安高新区电子工业园工作,任长安科技产业园管理办公室常务副主任、高科集团长安园实业发展有限公司常务副总经理(正处级)、高新区电子工业园管理办公室常务副主任、电子工业园实业发展有限公司副总经理;
2001年4月-2002年7月,在西安高新区新区开发建设管理办公室任常务副主任、高科集团地产开发公司常务副总经理;
2002年7月-2003年9月,在西安市投资服务中心任副主任(副局级);
2003年9月-2005年10月,陕西省投资集团公司任金融证券部经理;
2005年10月至今,在西部证券股份有限公司任董事长;
2007年9月至今,在陕西省投资集团(有限)公司任董事;
2012年11月至今,在陕西能源集团有限公司任董事。
现兼任陕西证券期货业协会会长。
刘建武先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐,刘建武先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
祝健个人简历
一、基本情况:
祝健,男,汉族, 中共党员,1972年2月出生,籍贯山东,现居住地上海,硕士研究生学历,硕士学位, 1997年7月参加工作,已取得保荐代表人资格。现任西部证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
二、主要学习经历:
1990年9月-1994年7月,就读于西安交通大学金属材料热处理专业,本科学历,学士学位;
1994年9月-1997年6月,就读于复旦大学国际金融专业,硕士研究生学历,硕士学位。
三、主要工作经历:
1997年7月-1999年12月,在南方证券有限公司(现中投证券)任高级经理;
1999年12月-2002年3月,在重庆水利电力产业(集团)有限责任公司(现重庆国能投资公司)任总裁助理兼资本投资部总经理;
2002年3月-2004年8月,在大通证券股份有限公司投资银行(上海)总部任总经理;
2004年8月-2006年6月,在世纪证券有限公司投资银行部任副总经理(上海,主持工作);
2006年6月-2006年9月,在新时代证券有限责任公司投资银行上海业务总部任总经理;
2006年9月-2007年8月,在新时代证券有限责任公司投资银行业务总部任副总经理(主持工作);
2007年8月-2009年3月,在新时代证券有限责任公司任总裁助理兼投资银行总部总经理,主管投资银行业务;
2009年3月-2010年8月,在西部证券股份有限公司任副总经理,主管投资银行业务;
2010年8月至今,在西部证券股份有限公司任总经理、党委副书记;
2011年1月至今,在西部证券股份有限公司任董事。
祝健先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐,祝健先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘勇力个人简历
一、基本情况:
刘勇力,男,汉族,1964年5月出生,籍贯陕西咸阳,1986年7月加入中国共产党,1981年7月参加工作,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师职称,现任陕西省投资集团(有限)公司董事、陕西能源集团有限公司董事。
二、主要学习经历:
1978年9月-1981年7月,就读于西安电力学校发电厂及电力系统专业,中专学历;
1987年9月-1989年7月,在陕西省委党校政治经济理论专业学习,本科学历;
2005年3月-2007年12月,在西安交通大学与香港中文大学联合举办的高级管理人员工商管理硕士班学习,工商管理硕士学位。
三、主要工作经历:
1981年7月-1991年4月,在陕西省铜川供电局工作;
1991年4月-1996年4月,在陕西省农电管理局工作,工作岗位为秘书;
1996年4月至今,在陕西省投资集团公司工作,先后担任办公室秘书、办公室副处级秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、董事长办公室主任等职;
2004年9月至今,任陕西省投资集团(有限)公司董事;
2012年11月至今,任陕西能源集团有限公司任董事;
2007年12月至今,任西部证券股份有限公司董事。
现兼任陕西华山创业科技开发有限公司董事长、陕西燃机热点有限公司执行董事。
刘勇力先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐,刘勇力先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范明个人简历
一、基本情况:
范明,男,汉族, 1975年8月出生,籍贯陕西华阴,大学本科学历,1997年7月参加工作,中共党员,经济师职称,具有证券交易、基金、发行从业资格证,具有保险代理从业资格证。现任陕西能源集团有限公司金融证券部主任。
二、主要学习经历:
1992年9月-1995年7月,陕西省银行学校金融专业学习毕业(中专);
1995年7月-1997年7月,陕西财经学院金融保险专业学习毕业(大专);
2001年3月至2006年1月中国政法大学广播电大法学专业本科学习,获法学学士学位。
三、主要工作经历:
1997年7月-1998年6月,陕西省五矿进出口公司天津办事处会计;
1998年6月-2000年2月,中国人保信托投资公司西安证券交易营业部投资银行部工作;
2000年2月-2008年8月,中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部工作,历任投资理财部业务主管、营销部高级客户经理、营销二部部门经理;
2008年8月-2009年10月,陕西省投资集团公司金融证券部主任科员;
2009年10月-2012年11月,陕西省投资集团公司金融证券部任副主任(2012年6月起兼任陕西陕能投资管理有限公司执行董事兼总经理);
2012年11月至今,陕西省投资集团公司金融证券部主任;
2013年3月至今,任西部证券股份有限公司董事。
范明先生为西部证券第一大股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐,范明先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞卫中个人简历
一、基本情况:
俞卫中,男,汉族,出生于1963年3月8日,中共党员,籍贯上海,现居住上海,本科学历, 1983年3月参加工作,工程师职称。
二、主要学习经历:
1976年9月-1979年2月,上海市泗塘中学,高中毕业
1979年2月-1983年1月,就读于同济大学建筑工程分校工业与民用建筑专业,本科学历。
三、主要工作经历:
1983年3月 -1994年8月,在上海煤气公司吴淞煤气厂工作,工作岗位为主管;
1994年8月-2001年1月,在上海城投房产公司任副总经理;
2001年1月 -2002年6月,在上海城投资产经营有限公司任副总经理;
2002年7月-2003年9月,在上海新江湾城开发有限公司任副总经理;
2003年9月-2007年1月,在上海城投总公司任置业事业部副总经理;
期间:2005年1月-2006年6月,在上海城投置地(集团)有限公司任执行总经理;
2006年6月-2010年5月,在上海城投置地(集团)有限公司任总经理;
2008年8月至今,在上海城投控股股份有限公司任副总裁;
期间:2010年5月-2014年6月,在上海城投置地(集团)有限公司任董事长;
2014年6月至今,在上海城投控股股份有限公司任董事。
俞卫中先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄启飞个人简历
一、基本情况:
庄启飞,男,汉族,中共党员,1972年5月出生,籍贯江西,现居住地上海,硕士研究生学历,硕士学位,1993年7月参加工作。
二、主要学习经历:
1989年9月-1993年7月,就读于上海财经大学管理信息系统专业,本科学历,学士学位;
1998年9月-2001年7月,就读于复旦大学世界经济专业,硕士研究生学历,硕士学位。
三、主要工作经历:
1993年7月-1995年4月,在上海万国证券公司工作,岗位为融资经理; 1995年4月-1999年9月,在中国南方证券有限公司工作,岗位为投资银行上海总部副总经理;
1999年9月-2001年7月,在天同证券有限公司工作,岗位为投资银行总部副总经理;
2001年7月-2003年7月,在华泰证券有限责任公司工作,岗位为上海业务总部副总经理;
2003年7月-2004年4月,在中原证券股份有限公司工作,岗位为证券投资总部总经理;
2004年4月-2013年4月,在上海融昌资产管理有限公司工作,岗位为副总经理、总经理;
2013年5月至今,在上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司(为上海城投控股子公司)工作,岗位为常务副总经理;
2014年6月至今,在上海城投控股股份有限公司工作,岗位为投资总监。
庄启飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋家智个人简历
一、基本情况:
蒋家智,男,汉族,出生于1971年10月19日,中共党员,籍贯江苏,现居住上海,研究生学历,硕士学位,1992年7月参加工作,经济师职称。
二、主要学习经历:
1986年9月-1988年7月,在南京第四中学,高中学历;
1988年9月-1992年7月,就读于上海交通大学 起重运输与工程机械专业,本科学历,学士学位;
1996年9月-2000年3月,在河海大学技术经济及管理专业学习,研究生学历,硕士学位。
三、主要工作经历:
1992年4月-1996年4月,在南京第二机床厂工作,工作岗位为职员;
1996年4月-2000年4月,在南京JIBIC信息处理有限公司工作,工作岗位为主管;
2000年4月-2002年5月,在上海道勤企业咨询公司工作,工作岗位为主管;
2002年5月-2007年1月,在上海水务资产经营发展有限公司任投资部副经理;
2007年1月-2009年3月,在上海城投控股股份有限公司任投资管理部副经理;
2009年3月-至今,在上海城投控股股份有限公司任投资管理部总经理;
2012年2月-至今,在上海城投控股股份有限公司任董事会办公室主任。
蒋家智先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐朝晖个人简历
一、基本情况:
徐朝晖,女,汉族,中共党员,1973年5月5日出生,籍贯陕西西安,1994年9月参加工作,研究生学历,硕士学位。
二、主要学习经历:
1991年9月-1993年7月,就读于陕西省财经学院工商行政管理专业班学习,大专学历;
1993年9月-1994年7月,就读于西安外国语学院培训部;
1997年9月-1999年7月,就读于西北大学行政管理专业学习,大学本科学历;
2004年8月-2006年9月,在西安交通大学与香港理工大学合作举办的工商管理硕士班学习,工商管理硕士。
三、主要工作经历:
1994年9月-1995年9月,在陕西省国际信托投资有限公司深圳营业部工作;
1995年9月-1997年4月,在中国银行陕西省分行莲湖路支行信用卡科工作;
1997年4月-1997年8月,在陕西省电力技术贸易有限责任公司工作;
1997年8月-1998年1月,在陕西省投资集团资产经营部工作;
1998年1月-2000年9月,在陕西秦龙电力股份有限公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任;
2000年9月-2003年10月,在西部证券股份有限公司经纪业务管理总部任副经理;
2003年10月-2005年2月,在陕西省投资集团(有限)公司金融证券部工作;
2005年2月-2008年12月,在陕西省投资集团(有限)公司金融证券部任副主任;
2008年12月-2012年11月,在陕西省投资集团(有限)公司金融证券部任主任;
2011年12月至今,在西部信托有限公司任董事长;
2007年11月至今,在西部证券股份有限公司任董事。
徐朝晖女士为公司第三大股东西部信托提名推荐,西部信托与西部证券的第一大股东均为陕西省电力建设投资开发公司,徐朝晖女士不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵辉个人简历
一、基本情况:
赵辉,男,汉族, 中共党员,1959年10月出生,籍贯河北深泽,本科学历,经济学学士,已取得高级经济师职称。
二、主要学习经历:
1980年9月-1984年7月,就读于陕西财经学院金融专业,本科学历,学士学位。
三、主要工作经历:
1979年8月-1980年8月,在西安红旗机械厂工作;
1984年7月-1992年7月,在陕西财经学院金融系工作,工作岗位为助教、讲师;
1992年7月-1994年9月,在陕国投证券综合科任副科长、科长;
1994年9月-1997年1月,在陕国投证券处任副处长;
1997年1月-1998年7月,在陕国投雁塔路证券营业部任营业部经理;
1998年7月-2001年3月,在陕国投任副总经济师兼雁塔路证券营业部总经理;期间,1997年5月至2000年5月,任陕国投监事会监事;
2001年3月-2002年1月,在陕国投任副总经济师兼证券总部副总经理;
2002年1月-2003年7月,在陕国投任副总经济师兼信托管理部经理;
2003年7月-2009年7月,在陕国投任副总经理、党委委员;
2009年7月-2009年12月,在陕国投任副总裁、党委委员;
2010年1月至今,在西部信托有限公司任董事、总经理、党总支副书记;
2010年8月至今,在西部证券股份有限公司任董事。
赵辉先生为公司第三大股东西部信托提名推荐,西部信托与西部证券的第一大股东均为陕西省电力建设投资开发公司,赵辉先生不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
员玉玲个人简历
一、基本情况:
员玉玲,女,汉族,中共党员,1966年9月出生,籍贯河南灵宝,现居住地西安,1988年7月参加工作,研究生学历,硕士学位。
二、主要学习经历:
1984年9月-1988年6月,就读于南开大学数理统计专业,本科学历,学士学位;
1990年9月-1993年7月,就读于南开大学会计专业,研究生学历,硕士学位。
三、主要工作经历:
1988年7月-1990年9月,在河南省三门峡大学工作,工作岗位为教师;
1993年7月-2004年8月,在西安交通大学管理学院会计学系工作,工作岗位为教师;
2004年8月至今,在西安凯迈企业咨询公司担任总裁。
员玉玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
昌孝润个人简历
一、基本情况:
昌孝润,男,汉族, 中共党员,1966年3月出生,籍贯河南洛阳,现居住地北京,博士研究生学历,博士学位,1990年7月参加工作。
二、主要学习经历:
1985年9月-1990年7月,就读于中国人民大学法律系法学专业,本科学历,学士学位;
1998年9月-2001年7月,就读于中国人民大学法学院法律专业,硕士学位;
2006年7月-2009年7月,就读于中国人民大学法学院民商法专业,博士研究生学历,博士学位。
三、主要工作经历:
1990年7月-1994年5月,在中国人民大学工作,岗位为科员; 1994年5月-2001年3月,在司法部直属华联经济律师事务所工作,岗位为律师;
2001年3月-2005年3月,在北京市华联律师事务所工作,岗位为律师; 2005年3月至今,在北京市天沐律师事务所工作,岗位为主任。
昌孝润先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕超个人简历
一、基本情况:
吕超,男,汉族,民革党员,籍贯江苏,现居住地上海,1968年9月出生, 1994年4月参加工作,博士研究生学历,博士学位,已取得高级会计师职称。
二、主要学习经历:
1987年9月—1991年7月,就读于北京理工大学管理工程系管理工程学专业,本科学历,学士学位;
1991年9月—1994年4月,就读于中央财经大学会计系会计学专业,硕士研究生学历,硕士学位;
1998年9月—2001年7月,在中国人民大学会计系会计学专业学习,博士研究生学历,博士学位。
三、主要工作经历:
1994年4月—1998年8月,在中国建筑工程总公司工作,岗位为会计。
1998年8月-2001年7月,在中国人民大学学习。
2001年7月-2012年5月,先后在上海证券交易所公司管理部、债券基金部财务部、行政服务中心工作。
2012年6月至今,在上海赛领资本管理有限公司任董事总经理。
吕超先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱金辉个人简历
一、基本情况:
邱金辉,男,汉族,中共党员,1966年1月出生,籍贯甘肃民勤,现居住地北京,1991年7月参加工作,研究生学历,博士学位。
二、主要学习经历:
1984年9月-1988年7月,就读于陕西财经学院市场营销专业,本科学历,学士学位;
1988年9月-1991年7月,就读于陕西财经学院商业经济专业,研究生学历,硕士学位;
2001年9月-2006年11月,在西安交通大学应用经济学专业学习,研究生学历,博士学位。
三、主要工作经历:
1991年7月-1993年8月,在西北师范大学经济与管理学院工作,工作岗位为教师;
1993年8月-1995年5月,在甘肃证券公司工作,工作岗位为投资银行部副总经理;
1995年5月-2001年11月,在甘肃信托投资公司工作,工作岗位为投资银行部总经理;
2001年11月-2002年8月,在长城证券公司工作,工作岗位为创新投资银行部总经理;
2002年8月-2008年1月,在华龙证券公司工作,工作岗位为策划中心、博士后工作站主任;
2008年1月-至今,先后担任北京大学民经院投资银行与资本市场研究所所长、汇丰商学院培训部上市培育项目主任。
邱金辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭随英个人简历
一、基本情况:
郭随英,女,汉族,1966年生,中共党员,籍贯山西临汾,现居住西安,本科学历,学士学位, 1988年7月参加工作,高级会计师职称。
二、主要学习经历:
1984年9月--1988年7月 毕业于西安公路学院交通运输财务会计专业本科毕业,学士学位。
三、主要工作经历:
1988年7月至1994年7月,在西安市运输总公司工作,从事过出纳、会计、会计主管等工作;
1994年8月-1995年7月,在西安华夏会计师事务所从事审计工作;
1995年8月-1999年6月,在陕西省注册会计师协会业务监管部工作;
1999年7月-2008年1月,在陕西立信有限责任会计师事务所工作,先后任副所长、主任会计师等职;
2008年2月至今,在陕西合信会计师事务所有限公司工作,任主任会计师。
郭随英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2014-063
西部证券股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等相关法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,经西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过,决定召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2014年11月3日下午14:30
(2)网络投票时间:2014年11月2日-2014年11月3日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2014年11月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2014年10月29日
7、现场会议召开地点:西安市东新街319号陕西人民大厦
二、会议审议事项
1、关于审议调整非公开发行股票方案决议有效期的提案;
本议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,详见2014年10月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。
2、关于审议公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的提案;
本议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,详见2014年10月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。
3、关于审议修订《公司章程》的提案;
本议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,详见2014年10月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。
4、关于审议修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案;
本议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,详见2014年10月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。
5、关于审议《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)》的提案 ;
本议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,详见2014年10月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)》。
6、关于审议公司董事会换届选举的提案;
本议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》。
7、关于审议公司监事会换届选举的提案。
本议案经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、公司股东,即截至2014年10月29日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
四、现场会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接
受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真
或信函时间为准。
2、登记时间:2014年10月30日9:00至17:00。
3、登记地点:西安市东新街232号信托大厦17楼西部证券董事会办公室
邮政编码:710004
传真:029-87406409
4、登记手续
自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人
股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2014年11月3日9:30-11:30,13:00-15:00。
2、投票代码:362673;投票简称:西证投票。
3、具体投票程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入投票代码362673;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案6中有多个需表决的子议案, 6.01元代表议案6中子议案6.1.1,6.02元代表议案6中子议案6.1.2;7.01元代表议案6中子议案6.2.1,7.02元代表议案6中子议案6.2.2;8.01元代表议案7中子议案7.1,8.02元代表议案7中子议案7.2,依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。
议案 | 议案名称 | 对应申报价格(单位:元) |
议案1 | 关于审议调整非公开发行股票方案决议有效期的提案 | 1.00 |
议案2 | 关于审议公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的提案 | 2.00 |
议案3 | 关于审议修订《公司章程》的提案 | 3.00 |
议案4 | 关于审议修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案 | 4.00 |
议案5 | 关于审议《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)》的提案
的提案 | 5.00 |
议案6 | 关于审议公司董事会换届选举的提案 |
6.1 | (表决票数为代表股份数乘以7)
(表决票数为代表股份数乘以7) | 累积投票制 |
6.1.1 | 选举刘建武为公司第四届董事会非独立董事 | 6.01 |
6.1.2 | 选举祝健为公司第四届董事会非独立董事 | 6.02 |
6.1.3 | 选举刘勇力为公司第四届董事会非独立董事 | 6.03 |
6.1.4 | 选举范明为公司第四届董事会非独立董事 | 6.04 |
6.1.5 | 选举俞卫中为公司第四届董事会非独立董事 | 6.05 |
6.1.6 | 选举庄启飞为公司第四届董事会非独立董事 | 6.06 |
6.1.7 | 选举蒋家智为公司第四届董事会非独立董事 | 6.07 |
6.1.8 | 选举徐朝晖为公司第四届董事会非独立董事 | 6.08 |
6.1.9 | 选举赵辉为公司第四届董事会非独立董事 | 6.09 |
6.2 | 选举公司第四届董事会独立董事(表决票数为代表股份数乘以5) | 累积投票制 |
6.2.1 | 选举员玉玲为公司第四届董事会独立董事 | 7.01 |
6.2.2 | 选举昌孝润为公司第四届董事会独立董事 | 7.02 |
6.2.3 | 选举吕超为公司第四届董事会独立董事 | 7.03 |
6.2.4 | 选举邱金辉为公司第四届董事会独立董事 | 7.04 |
6.2.5 | 选举郭随英为公司第四届董事会独立董事 | 7.05 |
议案7 | 关于审议公司监事会换届选举的提案(表决票数为代表股份数乘以5) | 累积投票制 |
7.1 | 选举王尚敢为公司第四届监事会股东代表监事 | 8.01 |
7.2 | 选举齐冰为公司第四届监事会股东代表监事 | 8.02 |
7.3 | 选举亢伟为公司第四届监事会股东代表监事 | 8.03 |
7.4 | 选举潘志军为公司第四届监事会股东代表监事 | 8.04 |
7.5 | 选举毋浩民为公司第四届监事会股东代表监事 | 8.05 |
(4)对于不采用累积投票制的议案1、议案2、议案3、议案4及议案5,在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 | 对应的申报股数 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
对于采用累积投票制的议案6及议案7,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的表决票总数具体如下:
议案6.1 选举非独立董事9名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×9;
议案6.2 选举独立董事5名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×5;
议案7 选举股东代表监事5名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×5。
(5)确认投票委托完成。
4、投票规则
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。
(2)对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。
(3)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(4)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
5、不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的程序
1、投票时间:2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)通过“服务密码”进行身份认证
①登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,
填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统,比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活效验码” |
备注:如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。如忘记服务密码或怀疑被盗,可通过交易系统挂失后重新申请。
(2)通过“数字证书”进行身份认证
可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。具体流程如下:
(1)选择“西部证券2014年第二次临时股东大会投票”;
(2)点击“投票登录”,选择“用户密码登录”或CA证书登录;
(3)点击“投票表决”,对相应议案进行表决,完成后点击“发送投票结果”。
(三)查询投票结果
通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能,查看个人投票结果。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
(五)单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会所有提案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。
六、其他
1、会期预计半天、费用自理。
2、联系人:韩丹 李逸潇
电话:029-87406381 传真:029-87406409
3、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参
会时携带授权书等原件,转交会务人员。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2、公司第三届董事会第三十次会议决议;
3、公司第三届监事会第二十三次会议决议;
4、关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划;
5、西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)。
附:《西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书》
西部证券股份有限公司董事会
2014年10月16日
附件:
西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会
授权委托书
委托人/股东单位:
委托人身份证号/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号:
兹委托上述代理人代为出席于2014年11月3日召开的西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会结束之日止。
议案 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
议案1 | 关于审议调整非公开发行股票方案决议有效期的提案 | | | |
议案2 | 关于审议公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的提案 | | | |
议案3 | 关于审议修订《公司章程》的提案 | | | |
议案4 | 关于审议修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案 | | | |
议案5 | 关于审议《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案(试行)》的提案 | | | |
议案6 | 关于审议公司董事会换届选举的提案 |
6.1 | (表决票数为代表股份数乘以7)
(表决票数为代表股份数乘以7) | 累积投票制
同意票数 |
6.1.1 | 选举刘建武为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.2 | 选举祝健为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.3 | 选举刘勇力为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.4 | 选举范明为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.5 | 选举俞卫中为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.6 | 选举庄启飞为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.7 | 选举蒋家智为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.8 | 选举徐朝晖为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.1.9 | 选举赵辉为公司第四届董事会非独立董事 | |
6.2 | 选举公司第四届董事会独立董事(表决票数为代表股份数乘以5) | 累积投票制
同意票数 |
6.2.1 | 选举员玉玲为公司第四届董事会独立董事 | |
6.2.2 | 选举昌孝润为公司第四届董事会独立董事 | |
6.2.3 | 选举吕超为公司第四届董事会独立董事 | |
6.2.4 | 选举邱金辉为公司第四届董事会独立董事 | |
6.2.5 | 选举郭随英为公司第四届董事会独立董事 | |
议案7 | 关于审议公司监事会换届选举的提案(表决票数为代表股份数乘以5) | 累积投票制
同意票数 |
7.1 | 选举王尚敢为公司第四届监事会股东代表监事 | |
7.2 | 选举齐冰为公司第四届监事会股东代表监事 | |
7.3 | 选举亢伟为公司第四届监事会股东代表监事 | |
7.4 | 选举潘志军为公司第四届监事会股东代表监事 | |
7.5 | 选举毋浩民为公司第四届监事会股东代表监事 | |
附注:1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效;或在实行累积投票制的议案对应的空格内,填写票数。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。
3、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。
委托人签名/委托单位盖章:
委托单位法定代表人(签名或盖章):
年 月 日