证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2020-10
云南文山电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年3月27日
(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司姜洪东董事长主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人,出席6人,其中:独立董事黄聿邦、董事杨强、董事雷鹏、董事刘俊峰因疫情防控及工作原因无法出席会议;
2、 公司在任监事5人,出席1人,其中:监事周丹、监事宁德稳、监事周伶泠、监事杨红梅因疫情防控及工作原因无法出席会议;
3、 董事会秘书未出席;公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对中小投资者表决结果单独计票,议案1-议案3均采取累积投票制。议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海柏年律师事务所
律师:王 蕾、杜康莉
2、
律师见证结论意见:
云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2020年3月28日
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2020-11
云南文山电力股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议通知于2020年3月19日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月27在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、雷鹏、毛钊勤、刘俊峰以通讯表决方式参加会议。公司与会董事共同推举姜洪东董事主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:
一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;
董事会选举姜洪东同志为公司董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第七届董事会专门委员会组成人员的议案》;
公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下:
(一)战略委员会
主任委员:姜洪东
委 员:胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东
(二)审计委员会
主任委员:杨 璐
委 员:李晓虹、杨 强
(三)提名委员会
主任委员:胡继晔
委 员:姜洪东、李晓虹
(四)薪酬与考核委员会
主任委员:孙宏斌
委 员:骆 东、胡继晔
(五)关联交易审查委员会
主任委员:李晓虹
委 员:杨 璐、毛钊勤、刘俊峰、雷 鹏
各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
董事会聘任骆东同志为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》;
董事会聘任王文玺、王晓平、杨俊宏同志为公司副总经理;
董事会聘任耿周能同志为公司财务总监;
董事会聘任张发明同志为公司总经理助理。
上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
董事会聘任雷鹏同志为公司董事会秘书。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任雷鹏同志为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2020年3月28日
附件:第七届董事会董事长、总经理、副总经理及高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
姜洪东同志简历
姜洪东,男,汉族,1969年12月生,中共党员,云南陆良人,大学学历,工学学士学位,高级工程师。1991年07月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。主要工作经历:1992.08-1993.10云南省曲靖东电送变电工程总公司变电队变电安装检修;1993.10-2003.12历任云南省滇东电业局变电公司开关班开关专责、仪表班仪表专责、副班长、变电专责、副经理、主任工程师、安全监察部主任、市场营销部主任;2003.12-2013.09历任曲靖供电有限责任公司副经理、曲靖供电局副局长、党委委员;2013.09-2018.07云南电网公司安全监管部副主任,云南电网有限责任公司保山供电局局长、党委委员、党委副书记、党委书记;2018.07-2019.10历任云南电网有限责任公司物流服务中心党委委员、党委书记、主任,云南电网物资有限公司党委委员、书记、执行董事、总经理;2019.10至今云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。
骆东同志简历
骆东,男,回族,1970年04月出生,中共党员,广东惠州人,大学学历,工商管理硕士学位,高级经济师。1992年07月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、总经理、董事。主要工作经历:1992.07-2003.06历任云南省电力设计院计划经营科计划专责 、云电控股(集团)有限公司战略计划部经营计划主办 ;2003.06-2005.03历任云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任;2005.03-2010.09历任云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管,企业发展与管理研究中心企管研究室体改与政策研究主管;2010.09-2017.05历任云南电网公司企业管理部企业管理科长,云南电网公司党组秘书、董事会秘书、办公室副主任;2017.05至今历任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、书记、董事、副总经理、总经理。
王文玺同志简历
王文玺,男,汉族,1977年4月出生,云南昭通人,大学本科学历,工程硕士学位,2000年7月参加工作,2011年12月加入中国共产党,高级工程师,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历:2000.07-2008.07 历任云南省送变电工程公司档案室资料员、变电工程二处技术员、安全监察部安全管理工程师、体系管理部管理工程师;2008.07-2013.03历任云南电网公司办公室秘书、电网规划研究中心电网规划研究室副科长;2013.03-2018.01云南电网有限责任公司电网规划建设研究中心新能源与节能研究室科长;2018.01至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。
王晓平同志简历
王晓平,男,彝族,1975年6月出生,云南武定人,大学本科学历,工程硕士学位,1997年7月参加工作,2008年12月加入中国共产党,高级工程师,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历:1997.07-2018.11.历任云南电网公司楚雄供电局调度管理部实习、副值调度员;电网规划建设部电网发展规划专责、工程技术经济管理专责、局机关工会主席、工程建设部副主任(主持工作)、主任;安全监察部主任兼党支部书记、生产设备管理部主任兼党支部书记、党支部书记、副总工程师;2018.11.至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。
杨俊宏同志简历
杨俊宏,男,汉族,1975年10月生,云南富源人,大学学历,工程硕士学位,1997年07月参加工作,2009年10月加入中国共产党,高级工程师,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理,工会主席。主要工作经历:1997.07-2006.07历任云南省滇东电业局变电工程公司实习、变电工程公司保护B岗、保护专责、保护班技术负责;2006.07-2016.03历任云南电网公司曲靖供电局生产技术部变电兼通信专责、生产技术部主任助理、修试所副所长、修试所所长、变电管理二所所长;2016.03-2020.02历任曲靖马龙供电有限公司执行董事、总经理、党总支副书记、局长、党总支副书记、党委副书记、党委书记;2020.02至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。
耿周能同志简历
耿周能,男,汉族,1973年11月出生,云南泸西人,研究生学历,硕士学位,1993年7月参加工作,2011年2月加入中国共产党,经济师,现任云南文山电力股份有限公司党委委员、财务总监。主要工作经历:1993.07-1999.09云南开远发电厂燃料车间工作;1999.09-2004.06个旧供电局红电总公司红电文化城财务负责人;2004.06-2005.11云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责;2005.11-2014.11历任云南电网公司文山供电局财务部副主任(主持工作)、财务部主任、纪委副书记、局长助理;2014.11-2018.11 云南电网有限责任公司迪庆供电局总会计师、党委委员(2015.12-2016.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司监事;2016.11-2018.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司董事);2018.11至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、财务总监。
张发明同志简历
张发明,男,壮族,1968年7月出生,云南砚山人,大学专科学历,1987年7月参加工作,1996年7月加入中国共产党,工程师,现任云南文山电力股份有限公司总经理助理。主要工作经历:1987.07-1998.09历任文山州电力公司回龙变电站变电运行员工、文山州电力公司调度室员工、平远供电所副所长、用电管理科员工;第二供电所员工;1998.09-2012.09历任云南文山电力股份有限公司供用电管理部副部长、市场营销部副经理;市场营销部主任;副总经济师兼市场营销部主任;2012.09至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。
雷鹏同志简历
雷鹏,男,汉族,1978年3月出生,中共党员,云南昆明人,研究生学历,硕士学位,高级工程师。2000年7月参加工作,现任云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室主任。主要工作经历:2000.07-2011.12历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员,云南电力试验研究院(集团)有限公司电气工程师、生产技术部计划管理专责;2011.12-2015.01历任云南电网公司企业管理部企业规章制度科制度管理及标准化专责、人事部干部管理科干部管理专责;2015.12至今历任云南文山电力股份有限公司董事会办公室党支部书记、副主任、主任、证券投资部副主任,云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2020-12
云南文山电力股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2020年3月19日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月27日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,其中,监事宁德稳以通讯表决方式参加会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:
以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。
字美荣同志当选为公司第七届监事会监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2020年3月28日
附:监事会主席个人简历
字美荣同志简历
字美荣,男,彝族,1965年12月生,中共党员,云南巍山人,大学学历,工学学士学位,高级工程师,1988年07月参加工作,现任云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。主要工作经历: 1988.07-2007.11历任云南省滇西电业局输电所技术员、技术负责人,生技科专责工程师、副科长、科长,云南省滇西电业局电气副总工程师,云南电网公司滇西电业局总工程师、副局长,云南电网公司大理供电局党委委员、副局长、总工程师;2007.11-2013.09历任云南电网公司昆明供电局党委委员、副局长,带电作业中心党委委员、副书记、主任;2013.09-2020.02历任云南省送变电工程公司党委委员、副书记、总经理,云南电网有限责任公司产业投资部主任;2020.02至今云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。
截至2020年3月10日,字美荣同志未持有云南文山电力股份有限公司股票,未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。