|
|
标题导航 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 公告基本信息 基金名称 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬汇利债券 | 基金主代码 | 004585 | 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、
《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》 | 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 新任基金经理姓名 | 焦翠 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 杨爱斌 |
2. 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 | 焦翠 | 任职日期 | 2018-03-16 | 证券从业年限 | 5 | 证券投资管理从业年限 | 5 | 过往从业经历 | 曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 005039 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | 2018-03-16 | - | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | - | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3. 其他需要说明的事项 - 鹏扬基金管理有限公司 2018年3月20日 关于鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金増聘基金经理的公告 1. 公告基本信息 基金名称 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬景泰混合 | 基金主代码 | 005352 | 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、
《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金合同》 | 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 新任基金经理姓名 | 罗成 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 卢安平 |
2. 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 | 罗成 | 任职日期 | 2018-03-16 | 证券从业年限 | 8 | 证券投资管理从业年限 | 8 | 过往从业经历 | 曾任全国社保基金理事会规划研究部主任科员、中国平安保险(集团)股份有限公司委托投资部投资经理。2017年6月加入鹏扬基金管理有限公司,任多资产策略部投资经理。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 005039 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | 2018-03-16 | - | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | - | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3. 其他需要说明的事项 - 鹏扬基金管理有限公司 2018年3月20日 关于鹏扬景兴混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 1. 公告基本信息 基金名称 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬景兴混合 | 基金主代码 | 005039 | 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《鹏扬景兴混合型证券投资基金基金合同》 | 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 新任基金经理姓名 | 焦翠 | | 罗成 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 卢安平 |
2. 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 | 罗成 | 任职日期 | 2018-03-16 | 证券从业年限 | 8 | 证券投资管理从业年限 | 8 | 过往从业经历 | 曾任全国社保基金理事会规划研究部主任科员、中国平安保险(集团)股份有限公司委托投资部投资经理。2017年6月加入鹏扬基金管理有限公司,任多资产策略部投资经理。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | 2018-03-16 | - | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | - | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
新任基金经理姓名 | 焦翠 | 任职日期 | 2018-03-16 | 证券从业年限 | 5 | 证券投资管理从业年限 | 5 | 过往从业经历 | 曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 004585 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 2018-03-16 | - | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | - | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3. 其他需要说明的事项 - 鹏扬基金管理有限公司 2018年3月20日
|
|
|
|
|