本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司控股股东汕头超声电子(集团)公司(以下简称“超声集团”)的《简式权益变动报告书》。超声集团于2007年4月2日至2015年5月25日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份累计达到29,677,400股,占公司总股本的5.53%。本次权益变动后超声集团持有公司161,137,000股,占公司最新总股本的30.01%,仍属于公司控股股东。具体情况如下:
一、股东减持股份情况
1、减持情况表
■
注:控股股东超声集团股改前持有本公司股份22400万股,占当时总股本(35920万股)比例62.36%,公司于2006年3月实施股改后,超声集团持有17668万股,占当时总股本(35920万股)比例49.19%。
2007年3月,公司实施10送0.8股,总股本增至38793.6万股,超声集团持股变动为19081.44万股,占当时总股本比例49.19%。
2007年4月3日至2007年4月30日,超声集团减持1499万股,减持后仍持股17582.44万股,占当时总股本(38793.6万股)45.32%。减持情况披露于2007年5月9日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告》。
2007年5月15日,超声集团减持48万股,减持后仍持股17534.44万股,占当时总股本(38793.6万股)45.20%。当年减持情况见2008年3月28日披露的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司2007年报》。
2008年1月,公司非公开发行股份5250万股,总股本增至44043.6万股,超声集团持股17534.44万股,占当时总股本比例(44043.6万股)39.81%。详细情况见披露于2008年1月14日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司2007年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。
2008年10月7日-8日,超声集团公司增持48.2041万股,增持后仍持股17582.6441万股,占当时总股本(44043.6万股)比例39.92%。增持情况及相关后续公告分别披露于2008年10月8日、2009年4月10日、2009年7月7日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》、《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东承诺增持本公司股份期限到期的公告》、《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份获中国证监会豁免要约收购义务的公告》。
2009年12月23日,超声集团减持418.41万股,减持后仍持股17164.2341万股,占当时总股本比例39.17%。当年减持情况见2010年3月13日披露的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司2009年报》。
2014年3月,公司非公开发行股份9653万股,总股本增至53696.6万股,超声集团持有17164.2341万股,占目前总股本(53696.6万股)比例31.97%。详细情况见披露于2014年3月26日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票之发行情况暨上市公告书》。
2015年5月22日和5月25日,超声集团减持1050.5341万股,减持后仍持股16113.7万股,占目前总股本(53696.6万股)30.01%。减持情况披露于2015年5月26日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告》。
2、股东本次减持前后持股情况
据此本次变动前,信息披露义务人持有超声电子股份比例为35.54%,本次变动后,信息披露义务人持股比例下降为30.01%%。具体情况如下:
■
注:“累计持股减少前持有股份”是指2007年4月2日前所持股份;
“累计持股减少后持有股份”是指2015年5月25日后所持股份;
“占总股本比例”是指占超声电子最新总股本比例。
二、相关说明
1、本次变动后,汕头超声电子(集团)公司仍为公司控股股东,实际控制人未发生变化。
2、汕头超声电子(集团)公司减持股份遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、汕头超声电子(集团)公司未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做过最低减持价格的承诺。
4、汕头超声电子(集团)公司承诺未来连续六个月内不再减持本公司股票。
5、本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
2015年5月27日