股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2015临-024
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月15日,湘潭电机股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开,会议由柳秀导先生主持。会议应到董事11人,实到11人,公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
选举柳秀导先生担任公司第六届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
选举王林先生担任公司第六届董事会副董事长。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名,董事会聘任赵亦军先生为公司总经理。
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司总经理提名,董事会聘任姚利民先生、王邵潭先生、赵文鸿先生、李春林先生为公司副总经理。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名,董事会聘任刘海强先生为公司财务总监。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名,董事会聘任李怡文先生为公司董事会秘书。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名,聘任刘珏女士为公司证券事务代表。
八、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
根据《湘潭电机股份有限公司董事会各专门委员会工作制度》的有关规定,公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,经会议选举,各专门委员会构成如下:
1、战略委员会构成及主任委员:
主任委员:柳秀导
委 员:柳秀导 周健君 赵亦军 徐海滨 陆国庆
2、薪酬与考核委员会构成及主任委员:
主任委员:陆国庆
委 员:柳秀导 赵亦军 陆国庆 刘曙萍 温旭辉
3、审计委员会构成及主任委员:
主任委员:刘曙萍
委 员:柳秀导 赵亦军 刘曙萍 温旭辉 陆国庆
4、提名委员会构成及主任委员:
主任委员:徐海滨
委 员:柳秀导 赵亦军 徐海滨 刘曙萍 温旭辉
九、审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司职能部门调整优化的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司共设11个职能部门,分别为办公室(综合事务管理)、人力资源部(组织干部管理、人力资源管理)、企业发展部(投资、考核、计划、管理)、招标采购中心(大宗、通用物资采购招标)、财务管理部(财务、资金管理)、证券部(证券管理、董事会办)、市场部(市场管理)、质量和工艺装备部(质量、技改规划、设备管理、工艺管理)、安全环保和生产部(生产、安全、环保)、技术中心(档案馆、技术研发、信息化)、审计部。
公司独立董事对上述第第三项、第四项、第五项、第六项议案发表如下独立董事意见:
根据董事长提名,公司第六届董事会一次会议聘任的公司总经理、财务总监、董事会秘书,根据公司总经理提名,公司第六届董事会一次会议聘任的公司副总经理,符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定。根据候选人的个人简历,未发现有《公司法》第147条、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入未解除的现象。提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
附件:1、高级管理人员简历
赵亦军 男,1967年10月出生,湖南邵东人,管理学博士,高级经济师。1988年7月参加工作,1986年12月加入中国共产党。历任湘潭电机厂牵引电气研究所技术员、团委副书记;湘潭电机厂劳动服务公司团委书记、办公室主任;湘潭电机厂厂长办公室副主任;湘潭电机集团有限公司办公室主任;湘潭电机股份有限公司车辆分公司经理、企业营运部部长、董事会秘书;湘电集团有限公司副总经理,湘潭电机股份有限公司董事。现任湘潭电机股份有限公司董事。
姚利民 男,汉族, 1966年3月出生,湖南宁乡人,研究生毕业,经济学硕士,工程师。1987年7月参加工作,1997年12月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计量管理处计量员;湘潭电机厂电气成套分公司办公室主任;湘潭电机集团有限公司办公室正科级秘书;湘潭电机股份有限公司办公室代主任、主任;湘电集团有限公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办主任;湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理。湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公司经理、生产管理部部长;现任湘潭电机股份有限公司副总经理、电机事业部总经理。
王邵潭 男,汉族,1962年11月出生,湖南双峰人,大学本科毕业,工学学士,高级经济师。1983年7月参加工作,1985年11月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处供应员,计划科副科长,综合科副科长;湘潭电机厂供应部副部长;湘潭电机集团有限公司物资供应分公司副经理;湘潭电机股份有限公司总经理助理、供应分公司经理,安技环保部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公司经理、安技环保部部长;湘电长沙水泵厂有限公司董事、总经理;湘电重型装备股份有限公司董事、总经理;现任湘潭电机股份有限公司副总经理、供应分公司经理、生产管理部部长。
赵文鸿 男,汉族,1963 年2 月出生,湖南岳阳人,大学毕业,助理工程师。 1981 年7 月参加工作,1997年6 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂铁芯制造分厂技术员、零件工段段长;湘潭电机厂铁芯制造分厂办公室主任;湘潭电机集团有限公司电机分公司铁芯制造厂副厂长;湘潭电机集团有限公司电机分公司铁芯制造车间主任;湘潭电机集团有限公司电机分公司副经理;湘潭电机股份有限公司电机事业部常务副总经理、总经理;湘电风能有限公司董事、总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理,湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理、湘电风能有限公司董事长。
李春林 男,汉族,1971年3月出生,湖南宁乡人,大学本科,工程硕士,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1992年7月参加工作,2003年1月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心电机设计员,湘潭电机集团有限公司技术中心研究所所长,湘潭电机股份有限公司技术中心副主任,湘潭电机股份有限公司电机事业部副总经理,湘潭电机股份有限公司副总工程师、电机事业部党委书记、副总经理、总经理。现任湘潭电机股份有限公司技术中心主任。
刘海强 男,汉族,1968年6月出生,湖南湘潭人,大学本科毕业,高级工商管理硕士,高级会计师。1989年8月参加工作,1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总账会计、综合管理科副科长、科长;湘潭电机集团有限公司资财管理部主管、副部长;湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长;湘潭电机股份有限公司财务总监。现任湘潭电机股份有限公司财务总监、董事会秘书。
李怡文 男,汉族,1971年11月出生,湖南茶陵人,大学本科毕业,工程硕士,经济师。1995年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书;湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任;湘潭电机股份有限公司主管秘书;湘潭电机股份有限公司证券部副部长。现任湘潭电机股份有限公司证券部部长、证券事务代表。
2、公司证券事务代表简历
刘珏 女,汉族,1976年5月出生,湖南湘潭人,大学本科学历,经济师。1993年10月参加工作,1999年10月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限公司招待所副所长;湘潭电机九州公司团委书记;湘潭电机股份有限公司证券部干事、主管。现任湘潭电机股份有限公司证券部证券管理室主任。
股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2015临-025
湘潭电机股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘潭电机股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月15日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由肖仁章先生主持,公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、彭兴华参加了会议。会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。
全票审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
推选肖仁章先生担任公司第六届监事会主席,任期为三年。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
监事会
二O 一五年五月十六日