■
2、历史沿革
(1)1994年正原机电成立
正原电气前身嘉兴市正原机电成套设备公司,是根据中共嘉兴市城区委员会与嘉兴市城区人民政府制定的《嘉兴市城区股份合作制企业试行办法》和嘉兴市秀城区计划经济委员会于1994年1月7日出具的《关于开设嘉兴市正原机电成套设备公司的批复》(嘉秀城计[1994]12号),由尤源、郑正、庄宝华、尤淇和臧青青5个自然人共同出资设立,法定代表人:庄宝华。1994年1月,嘉兴市审计事务所出具了嘉审所城验字(1994)第012号《验证资金报告书》,确认本次出资。1994年1月,嘉兴市工商行政管理局秀城区分局向嘉兴市正原机电成套设备公司颁发了《企业法人营业执照》(注册号:14651734-4)。
正原电气设立时考虑在当时经济环境下挂靠于集体组织,有利于增加企业信誉、取得客户的信任和企业经营活动的开展,因此选择挂靠于嘉兴市秀城区残疾人联合会。
正原电气成立时的股权结构如下:
■
1997年4月,嘉兴市秀城区民政局、嘉兴市残疾人联合会、正原机电出资人(尤源、郑正、庄宝华、尤淇、臧青青)三方签署了正原机电产权界定协议——解除挂靠协议,协议明确正原机电是由尤源、郑正、庄宝华、尤淇、臧青青五位自然人全额出资设立,集体组织并未做任何出资。1997年5月7日,嘉兴市秀城区民政局出具《关于对嘉兴市正原机电成套设备公司产权界定的批复》,确认正原机电是由尤源、郑正、庄宝华、尤淇和臧青青五位自然人全额出资设立,该企业未享有任何优惠的政策,由上述五位自然人对正原机电及其经营所形成的权益享有所有权,界定“正原机电产权及权益归该公司自然人股东尤源、庄宝华、尤淇、郑正、臧青青所有。”
(2)1995年正原机电第一次股权转让、增资
1995年12月1日,郑正与尤晓辉签署股权转让协议,约定郑正将正原机电成套设备公司投资额10万元中的5万元转让给尤晓辉,法定代表人变更为尤晓辉。1995年12月,股东尤晓辉、尤源、尤淇、庄宝华向公司增资。本次增资经嘉兴德信会计师事务所出具的“嘉德会验字(1996)002号”《验资报告》予以验证。
正原电气第一次股权转让、增资后的股权结构如下:
■
(3)1996年正原机电第二次增资
1996年10月,嘉兴市正原机电成套设备公司股东向公司增加投入资本346.7万元,变更后的投入资本总额为500万元。1996年11月1日,嘉兴德信会计师事务所出具嘉德会验内字(1996)028号《验资报告》,对嘉兴市正原机电成套设备公司截至1996年10月31日止的注册资本进行审验,证明此次出资真实、合法。
第二次增资后的股权结构如下:
■
(4)正原机电改制为正原有限
1997年3月28日,正原机电股东会作出决议,决定将正原机电改制为有限责任公司,并一致通过公司章程。尤源、尤晓辉、臧青青、庄宝华、尤淇、郑正六位股东签署《嘉兴市正原机电成套设备有限公司章程》。
1997年4月30日,嘉兴市秀城区民政局、嘉兴市残疾人联合会与正原机电出资人(尤源、郑正、庄宝华、尤淇、臧青青)三方签署《嘉兴市正原机电成套设备公司产权界定协议--解除挂靠协议》,三方确认,正原机电是由尤源、郑正、庄宝华、尤淇、臧青青全额出资设立,嘉兴市秀城区民政局、嘉兴市残疾人联合会未做任何出资,正原电气未享受任何优惠政策,上述五位自然人对正原机电及其经营所形成的权益享有所有权。嘉兴市秀城区民政局、嘉兴市残疾人联合会同意与正原机电解除挂靠关系,自协议签订之日起,正原机电不再有任何上下级和所有者的财产关系,由五位自然人所有者自主经营。
1997年5月7日,嘉兴市秀城区民政局出具《关于对嘉兴市正原机电成套设备公司产权界定的批复》,经审定,界定“嘉兴市正原机电成套设备公司产权及权益归该正原机电自然人股东尤源、庄宝华、尤淇、郑正、臧青青所有。
1997年5月21日,嘉兴市工商局核准正原有限设立,并向正原有限核发了注册号为3304002120019的《企业法人营业执照》,住所为经济开发区塘汇工业区正原路1号,法定代表人为尤晓辉,注册资本500万元,企业类型为有限责任公司,经营范围是低压电器开关及配套箱、家用电子产品的生产销售,机电设备(不含汽车)、电工器材、电子计算机、五金建筑材料(不含陶瓷制品)的销售,办公机械及电工器材的技术服务。
正原有限设立时,股东的出资额及出资比例如下:
■
2011年2月24日,嘉兴经济技术开发区管理委员会、嘉兴国际商务区管理委员会共同出具《关于确认浙江正原电气股份有限公司历史沿革若干问题的函》(嘉开管函【2011】5号),确认正原机电系1994年由尤源、郑正、庄宝华、尤淇、臧青青等五名自然人共同出资设立的挂靠于集体组织的企业,集体组织未向其投入任何资金;正原机电的设立和改制为有限公司等历史情况符合当时法律法规及政策的规定,正原机电改制前后,尤源、郑正、庄宝华、尤淇、臧青青五名自然人拥有全部权益;正原机电的设立、改制程序合规,改制过程不存在损害挂靠单位利益的情形,不存在损害集体企业员工利益的情形,不存在损害社会公众利益情形,不存在任何纠纷或潜在纠纷。
2011年4月6日,嘉兴市人民政府出具《关于同意确认浙江正原电气股份有限公司改制资产及历史沿革等有关事项的批复》(嘉政发【2011】32号),确认正原机电设立时出资资金来源清晰,改制程序符合当时的法律、法规和有关文件要求,手续完备,合法有效,不存在任何纠纷或潜在纠纷。
(5)1999年正原有限第一次股权转让
1999年11月5日,尤晓辉与尤源、臧青青与庄宝华、郑正与庄宝华达成并签署了出资转让协议,分别将持有的1,932,264元、50,000元、50,000元出资额转让给后者。
本次股权转让完成后的出资情况如下表:
■
(6)2000年正原有限整体改制为股份公司
2000年1月,浙江省人民政府证券委员会下发了《关于同意设立浙江正原电气股份有限公司的批复》(浙证委[2000]5号),同意正原电气在嘉兴市正原机电成套设备有限公司整体改组的基础上,吸收尤源等12名自然人共同出资,以发起方式设立正原电气股份有限公司,法定代表人为尤源。注册资本到位情况已经嘉兴德信会计师事务所嘉德会内验(2000)001号《验资报告》验证。
2000年2月,浙江省工商行政管理局向正原电气换发了其变更为股份有限公司后的《企业法人营业执照》(注册号:3300001006460)。
本次改制后正原电气的股权结构如下表:
■
(7)2001年正原电气定向增资扩股
2001年6月20日,浙江省人民政府企业上市工作领导小组的批复――《关于浙江正原电气股份有限公司定向增资扩股的请求》(嘉上市[2001]5号)同意浙江正原电气股份有限公司向万向创业投资股份有限公司等4家法人和自然人黄卫国定向增资扩股,股东从12名增至17名,注册资本由2000万增至3350万。
2001年6月26日,北京天华会计师事务所出具天华验字[2001]第419号验资报告,证明本次增资真实、合法。
本次增资扩股后的股权结构如下表:
■
(8)2002年正原电气未分配利润转增股本暨股权转让
2002年6月19日,经正原电气股东大会审议通过,正原电气以2001年末累计未分配利润向全体股东每10股送1.5股并派现0.5元,广州华南通信投资有限公司将其持有的股份230万股转让给韩林增。送股派现完成后公司的注册资本变更为3,852.5万元。
2002年7月3日,北京天华会计师事务所出具天华验字[2002]第017号《验资报告》,对截至2002年7月1日止新增注册资本的实收情况进行审验,证明本次增资真实、合法。
2002年8月20日,浙江省人民政府企业上市工作领导小组的浙上市[2002]55号文件批复同意浙江正原电气本次增资扩股。
本次送股和转让后的股权结构为:
■
(9)2003年正原电气股权转让、未分配利润转增股本及变更经营范围
2003年9月20日,根据签署的股权转让协议,尤源受让:陆德龙所持股份3.45万股;施咸鸣所持股份3.68万股;周福鹏所持股份1.84万股;宋加乐所持股份1.265万股;李卫阳所持股份23万股。尤源共受让股份33.325万股。
2003年11月15日,正原电气股东大会同意:以2002年度未分配利润向全体股东每10股送3股,送股后正原电气注册资本由3852.5万元增至5008.25万元;增加公司经营范围:微波高频电子元器件、计算机软件开发、通信设备(不含无线电发射设备)、计算机配件、税控收款机、商用收款机、票据打印机的制造;技术咨询和技术服务、科技产品的开发。
2003年11月18日,北京天华会计师事务所出具天华验字[2003]第053-05号《验资报告》,对截至2003年11月15日止新增注册资本的实收情况进行审验,证明本次增资真实、合法。
本次股权转让及送股后的股权结构如下:
■
(10)2004年正原电气定向增发新股
2004年6月25日,正原电气召开第一次临时股东大会,同意公司以每股1.25元的价格定向增发2,473万股新股,其中万向创业投资有限公司认购1,650万股;自然人刘平认购493万股;自然人黄辉认购124万股;自然人王建文认购124万股;自然人王竟宇认购82万股。定向增发完成后,公司股份由原来的5,008.25万股增加到7,481.25万股。
2004年7月26日,浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天会验[2004]第70号《验资报告》,对截至2004年7月26日止新增注册资本的实收情况进行审验,证明本次增资真实、合法。
本次定向增发后股权结构如下:
■
注:2004年7月27日,国家工商行政管理总局之“(国)名称变核内字[2004]第382号”同意万向创业投资股份有限公司将企业名称变更为:通联创业投资股份有限公司。
(11)2005年正原电气股权转让
2005年10月8日,正原电气股东王建文将其持有的公司股份124万股全部转让给股东刘平,转让完成后公司股东由原来的19名变为20名。
转让完成后的股权结构如下:
■
(12)2008年正原电气股权转让暨未分配利润及资本公积转增股本
根据2008年6月8日签署的股权转让协议,股东尤源以1.25元每股的价格分别受让陈振德持有的股份43.355万股;黄辉持有的股份124万股;王竞宇持有的股份82万股。
2008年6月30日,正原电气召开股东大会决议:以2007年度未分配利润17,340,285.90元向全体股东每股转增0.2股,送股不足1股部分,股东自愿放弃;以资本公积11,960,500元向全体股东每一股转增0.158股,送股不足1股部分,股东自愿放弃。上述送股与转增完成后,公司注册资本将从7,481.25万元增至10,159.5372万元。
2008年9月16日,嘉兴百索会计师事务所有限公司出具嘉百会所(2008)验字第2229号《验资报告》,对截至2008年9月12日止新增注册资本的实收情况进行审验,证明本次增资真实、合法。
转让完成后的股权结构如下:
■
注:原股东北京市海问投资咨询有限责任公司名称变更为北京海问咨询有限公司。
(13)2009年正原电气股权转让
2009年6月8日,北京海问咨询有限公司将其持有的正原电气股份142.1147万股,分别转让给龙涛、柴朝明、王亚非、刘小元,其中,龙涛受让45.5731万股;柴朝明受让35.5287万股;王亚非受让35.5287万股;刘小元受让25.4842万股。刘平将其持有的股份837.886万股转让给尤源。施咸鸣将其持有的股份52.3794万股转让给尤源。
上述股份转让后的股权结构如下:
■
(14)2010年正原电气股权转让
2010年9月1日,正原电气召开2010年度第一次临时股东大会会议,会议同意股东陈云琦将其持有的股份588,760股中的14,211股转让给股东黄卫国;股东陆德龙将其持有的股份12,181股转让给黄卫国;股东周福鹏将其持有的股份312,652股转让给黄卫国;股东宋加乐将其持有的股份71,057股转让给黄卫国;股东黄卫国本次合计受让股权为410,101股。
上述股份转让后的股权结构如下:
■
注:周福鹏于2011年5月30日逝世,由其妻子徐玲英继承该股权资产。韩林增于2012年11月22日逝世,由其妻子翁佩君继承该股权资产。
(15)2014年正原电气股权转让
根据2011年4月18日签署的股权转让协议,北京海问创业新技术投资管理有限公司将其持有的6.594%的股份669.9693股转让给尤晓辉。2014年4月30日,公司召开2014年度第一次临时股东大会修改公司章程相关条款。2014年6月10日办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股份转让后的股权结构如下:
■
3、股权结构及实际控制人
(1)产权控制关系
截至报告书签署之日,正原电气的股权控制关系图如下:
■
(2)正原电气主要股东基本情况
①通联创投
通联创投情况参见“第三节 交易对方情况/三、佳利电子涉及的交易对方基本情况/(二)交易对方之二:通联创投”。
②其他自然人股东基本情况
尤晓辉:请参见“第三节 交易对方基本情况/三、佳利电子涉及的交易对方基本情况/(四)交易对方之四:尤晓辉”。
尤佳:请参见“第三节 交易对方基本情况/三、佳利电子涉及的交易对方基本情况/(五)交易对方之五:尤佳”。
尤源:请参见“第三节 交易对方基本情况/三、佳利电子涉及的交易对方基本情况/(六)交易对方之六:尤源”。
尤淇:请参见“第三节 交易对方基本情况/三、佳利电子涉及的交易对方基本情况/(七)交易对方之七:尤淇”。
庄宝华:尤晓辉与庄宝华为夫妻关系。
4、主营业务发展概况
正原电气主要从事税控收款机的研发、制造与销售,拥有的主要资产为与该业务有关的机器设备、存货、应收账款、其他应收款等,以及持有的佳利电子、湖南嘉正兴原电子科技发展有限公司(以下简称“湖南嘉正”)、南京智谋网络技术有限公司(以下简称“南京智谋”)等公司的股权。
5、最近一年及一期简要财务报表
单位:元
■
注:2013年财务数据根据嘉兴百索会计师事务所出具的嘉百会所(2014)审字第2019号审计报告,2014年上半年财务数据未经审计。
6、主要投资企业情况
截至报告书签署之日,除投资佳利电子外,正原电气对外投资的全资子公司、控股子公司及其他关联企业如下所示:
■
(二)交易对方之二:通联创投
通联创投目前持有佳利电子15%的股权。通联创投的主要情况如下:
1、概况
■
2、历史沿革
(1)2000年12月公司设立
通联创投的前身是万向创业投资股份有限公司(以下简称“万向创投”)。2000年11月,万向集团公司、浙江省科技风险投资公司、深圳市万向投资有限公司、浙江东方通信集团有限公司、上海凌宇汽车电子商务有限公司、杭州市财务开发公司、萧山市国有资产经营总公司、VENTURE EQUITIES MANAGEMENT(创业资本管理公司)、POWERDRIVE EUROPE LIMITED(欧洲能动公司)共同出资30,000万元筹建万向创业投资股份有限公司。2000年11月8日,杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会验字(2000)第1003号验资报告对万向创投的注册资本30,000万元进行了审验,证明本次出资真实、合法。
2000年12月11日,万向创业投资股份有限公司在浙江省工商行政管理局登记成立。万向创投成立时注册资本30,000万元;法定代表人:鲁冠球;营业执照注册号:3300001007437;经营范围:实业投资;企业投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含证券、期货咨询);为高新技术企业及项目融资提供担保(不含金融业务);从事高新技术孵化器的投资与建设。
通联创投成立时的股权结构如下:
■
(2)2003年12月股权转让
2003年12月27日,万向创投2003年第二次股东大会同意万向集团公司将其持有的公司21,085万股转让给中国万向控股有限公司;同意上海凌宇汽车电子商务有限公司将其持有的公司1,000万股股份转让给中国万向控股有限公司;同意创业资本管理公司将其持有的207.5万股股份转让给深圳市万向投资有限公司;同意欧洲能动公司将其持有的207.5万股股份转让给深圳市万向投资有限公司。本次股权转让后,公司的法定代表人为:管大源。
2004年5月13日,浙江省工商行政管理局对万向创投股东与法定代表人的变更予以核准。
本次股权转让后的股权结构如下:
■
注:2000年12月19日,浙江东方通信集团有限公司变更名称为:普天东方通信集团有限公司;2001年9月26日,萧山市国有资产经营总公司变更名称为:杭州市萧山区国有资产经营总公司; 2002年3月18日,浙江省科技风险投资公司变更名称为:浙江省科技风险投资有限公司;2004年2月26日,杭州市财务开发公司变更名称为:杭州市财开投资集团公司。
(3)2004年7月变更公司名称
2004年7月27日,国家工商行政管理总局同意万向创业投资股份有限公司将企业名称变更为:通联创业投资股份有限公司。2004年5月9日,公司股东深圳市万向投资有限公司已变更名称为:深圳通联投资有限公司。
(4)2004年12月股权转让
2004年12月22日,通联创投2004年第二次股东大会同意原股东中国万向控股有限公司将其持有的22,085万股股权转让给通联资本控股有限公司(2004年9月21日,深圳通联投资有限公司将名称变更为:通联资本控股有限公司)。2005年1月17日,通联创投办理了工商变更登记。
本次股权转让后的股权结构如下:
■
注:2007年7月27日,公司股东通联资本控股有限公司企业名称变更为:通联资本管理有限公司。2010年11月1日,浙江省工商管理局核准变更营业执照,变更后的营业执照号:330000000053574。
(5)2012年11月股权转让
2012年11月15日至11月21日,通联创投以书面形式召开了2012年第一次股东大会,一致同意杭州市财开投资集团公司将持有的通联创投500万股股份无偿划转给杭州市金融投资集团有限公司。2012年12月4日,通联创投向浙江省工商行政管理局申请变更登记。
本次股权转让后的股权结构如下:
■
(6)2014年3月变更经营范围
2014年3月11日,浙江省工商行政管理局核准企业经营范围变更为:实业投资;企业投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含证券、期货咨询);为高新技术企业及项目融资提供担保(不含金融业务);从事高新技术孵化器的投资与建设,有色金属、煤炭(无储存)、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、矿产品(除专控)的销售,经营进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至报告书披露日,通联创投的股权结构未发生变化。
3、股权结构及实际控制人
(1)产权控制关系
截至报告书签署之日,通联创投的产权控制关系如下:
■
(2)主要股东及实际控制人的基本情况
①通联资本管理有限公司
■
管大源,身份证号:33012119631225***。住所:浙江省萧山市宁围镇万向集团宿舍,现任万向集团董事局董事、通联创投总经理、河北承德露露股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向财务有限公司董事长。
②浙江省科技风险投资有限公司(浙江省政府委托出资单位)
■
③普天东方通信集团有限公司
■
④杭州市金融投资集团有限公司(杭州市政府委托出资单位)
■
⑤杭州市萧山区国有资产经营总公司(杭州市萧山区政府委托出资单位)
■
4、主营业务发展概况
通联创投的主营业务为实业投资、长期股权投资、金融资产投资等。
5、最近一年及一期简要财务报表
单位:元
■
注:2013年度财务数据根据杭州萧然会计师事务所有限公司出具的杭萧会审字(2014)第168号审计报告,2014年上半年财务数据未经审计。
6、主要下属企业情况
截至报告书签署之日,除投资佳利电子外,通联创投对外投资的全资子公司、控股子公司及其他关联企业如下所示:
■
(三)交易对方之三:雷石久隆
交易对方之雷石久隆持有佳利电子7.50%的股权。雷石久隆的主要情况如下:
1、概况
■
2、历史沿革
2010年9月14日,经天津市工商行政管理局批准,天津雷石久隆股权投资合伙企业(有限合伙)设立,认缴出资额3,000.00万元。认缴情况如下所示:
■
2010年9月25日,天津华翔联合会计师事务所出具津华翔验K字(2010)第200号验资报告对雷石久隆截至2010年9月20日的首期出资进行了审验。本次出资的情况如下:
■
2010年12月22日,合伙企业作出决议,将认缴出资额从3,000万变更为1,532万,原合伙人的出资比例保持不变。
3、股权结构及实际控制人
(1)产权控制关系
截至报告书签署之日,雷石久隆的股权控制关系图如下:
■
(2)主要股东及其他关联人的基本情况
①天津雷石合安股权投资管理合伙企业(有限合伙)
■
②天津雷石泰和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
■
③天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
■
④饶辉及其他三个自然人股东
■
雷石久隆的股东中除天津雷石合安股权投资管理合伙企业(有限合伙)对合伙企业的债务承担无限责任外,其余股东承担有限责任。
4、主营业务发展概况
雷石久隆主要资产为长期股权投资,主要业务为对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。
5、最近一年及一期简要财务报表
单位:元
■
注:2013年财务数据根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所出具的信会师苏报字[2014]第40024号审计报告,2014年上半年的财务数据未经审计。
6、主要下属企业情况
截至报告书签署之日,除投资佳利电子外,雷石久隆无对外投资的全资子公司、控股子公司及其他联营企业。
(四)交易对方之四:尤晓辉
■
(五)交易对方之五:尤佳
■
(六)交易对方之六:尤源
■
(七)交易对方之七:尤淇
■
四、交易对方与上市公司关联关系说明及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次交易的交易对方为华信天线股东王春华、王海波、贾延波、华信智汇及佳利电子股东正原电气、通联创投、雷石久隆、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,上述交易对方在本次交易前不属于北斗星通的关联方。
截至报告书出具日,上述交易对方未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。
五、本次交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况
本次交易中各交易对方已经出具承诺,主要承诺内容如下:
最近五年,各交易对方不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形;不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形;不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为。
最近五年,各交易对方不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
第四节 交易标的基本情况
一、华信天线基本情况
(一)基本信息
■
(二)历史沿革
1、2008年10月华信天线设立
华信天线成立于2008年10月23日,系由李凤霞和王海波共同出资设立的有限责任公司,其中李凤霞出资70万元,王海波出资30万元,出资均为货币出资,设立时公司的股权结构如下:
■
2008年10月20日,深圳博诚会计师事务所审验并出具《验资报告书》(深博诚验字[2008]325号)对上述出资予以验证。2008年10月23日,华信天线取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
2、2012年8月第一次股权转让
2012年7月27日,华信天线召开股东会并形成决议,将李凤霞所持有的60万元出资转让给王春华。李凤霞与王春华签署了《股权转让协议》,转让价格为1元;将李凤霞所持有的10万元出资转让给贾延波,李凤霞与贾延波签署了《股权转让协议》,转让价格为1元。
2012年8月1日,深圳市市场监督管理局换发了《企业法人营业执照》。该次股权转让完成后,公司的股权结构如下所示:
■
3、2012年8月第一次增资
2012年8月1日,华信天线召开股东会并形成决议,将华信天线注册资本由100万元增至1,000万元,并修改公司章程,本次增加的注册资本均为货币出资。2012年8月10日,深圳本源会计师事务所审验并出具《验资报告》(本源验字[2012]第007号)对本次增资予以验证。2012年8月14日,深圳市市场监督管理局换发了《企业法人营业执照》。本次增资完成后,公司的股权结构如下所示:
■
4、2013年11月第二次股权转让
2013年11月10日,华信天线召开股东会并形成决议,同意王春华、王海波和贾延波分别将其持有华信天线60万元、30万元和10万元的出资额转让给华信智汇,转让价格分别为60万元、30万元和10万元,本次股权转让完成后,华信天线的股权结构如下所示:
■
华信天线最近三年股权转让价格与本次收购价格差异较大,一方面近三年股权转让是真实合法的,是转让方和受让方的真实意愿;另一方面本次收购价格是基于未来企业快速发展和 2014 年至 2017 年高增长率的承诺,在价值评估基础上协商确定的,同时也有相应的价值调整机制的安排。
(三)股权控制关系及下属公司情况
1、股权结构图
截至报告书出具日,华信天线的股权及控制关系如下图所示:
■
2、下属公司情况
截至报告书出具日,华信天线拥有三家全资子公司。
(1)惠州市华信通讯技术有限公司
公司名称 | 浙江正原电气股份有限公司 |
公司类型 | 股份有限公司 |
设立日期 | 1994年1月13日 |
注册地 | 浙江省嘉兴市经济开发区塘汇工业区正原路1号 |
主要办公地 | 浙江省嘉兴市经济开发区塘汇工业区正原路1号 |
注册资本 | 10,159.5372万元 |
实收资本 | 10,159.5372万元 |
法定代表人 | 尤源 |
营业执照注册号 | 330000000031368 |
税务登记证号 | 330402146523920 |
经营范围 | 高、低压电器开关及配电装置、机电设备(不含汽车、摩托车)的生产、销售;计算机配件、税控收款机、商用收款机、票据打印机的研发、制造、销售及售后服务;机电设备(不含汽车)、电工器材、电子计算机、电话机、五金建筑材料的销售;计算机软件的开发;办公机械及电工器材的技术咨询服务;经营进出口业务(详见外经贸部批文) |
股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
尤源 | 25.00 | 50.00 |
郑正 | 10.00 | 20.00 |
庄宝华 | 5.00 | 10.00 |
尤淇 | 5.00 | 10.00 |
臧青青 | 5.00 | 10.00 |
合计 | 50.00 | 100.00 |
股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
尤晓辉 | 53.30 | 34.77 |
尤源 | 50.00 | 32.62 |
尤淇 | 30.00 | 19.57 |
庄宝华 | 10.00 | 6.52 |
臧青青 | 5.00 | 3.26 |
郑正 | 5.00 | 3.26 |
合计 | 153.30 | 100.00 |
股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
尤晓辉 | 320.00 | 64.00 |
尤源 | 80.00 | 16.00 |
尤淇 | 50.00 | 10.00 |
庄宝华 | 40.00 | 8.00 |
臧青青 | 5.00 | 1.00 |
郑正 | 5.00 | 1.00 |
合计 | 500.00 | 100.00 |
序号 | 股东姓名 | 出资数额(元) | 出资比例(%) |
1 | 尤晓辉 | 3,200,000 | 64.00 |
2 | 尤 源 | 800,000 | 16.00 |
3 | 尤 淇 | 500,000 | 10.00 |
4 | 庄宝华 | 400,000 | 8.00 |
5 | 臧青青 | 50,000 | 1.00 |
6 | 郑 正 | 50,000 | 1.00 |
合计 | 5,000,000 | 100.00 |
股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
尤源 | 273.23 | 54.65 |
尤晓辉 | 126.77 | 25.35 |
尤淇 | 50.00 | 10.00 |
庄宝华 | 50.00 | 10.00 |
合计 | 500.00 | 100.00 |
股东姓名 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
尤源 | 700.00 | 35.00 |
尤淇 | 600.00 | 30.00 |
尤佳 | 200.00 | 10.00 |
尤晓辉 | 200.00 | 10.00 |
庄宝华 | 100.00 | 5.00 |
宋加乐 | 36.00 | 1.80 |
陆德龙 | 30.00 | 1.50 |
陈振德 | 29.00 | 1.45 |
陈云琦 | 29.00 | 1.45 |
施咸鸣 | 29.00 | 1.45 |
周福鹏 | 27.00 | 1.35 |
李卫阳 | 20.00 | 1.00 |
合计 | 2,000.00 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
尤源 | 700.00 | 20.90 |
尤淇 | 600.00 | 17.91 |
尤佳 | 200.00 | 5.97 |
尤晓辉 | 200.00 | 5.97 |
庄宝华 | 100.00 | 2.99 |
宋加乐 | 36.00 | 1.07 |
陆德龙 | 30.00 | 0.90 |
陈振德 | 29.00 | 0.87 |
陈云琦 | 29.00 | 0.87 |
施咸鸣 | 29.00 | 0.87 |
周福鹏 | 27.00 | 0.81 |
李卫阳 | 20.00 | 0.60 |
黄卫国 | 60.00 | 1.79 |
万向创业投资股份有限公司 | 690.00 | 20.60 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 330.00 | 9.85 |
广州华南通信投资有限公司 | 200.00 | 5.97 |
北京市海问投资咨询有限责任公司 | 70.00 | 2.09 |
合计 | 3,350.00 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
尤源 | 805.00 | 20.90 |
万向创业投资股份有限公司 | 793.50 | 20.60 |
尤淇 | 690.00 | 17.91 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 379.50 | 9.85 |
韩林增 | 230.00 | 5.97 |
尤佳 | 230.00 | 5.97 |
尤晓辉 | 230.00 | 5.97 |
庄宝华 | 115.00 | 2.99 |
北京市海问投资咨询有限责任公司 | 80.50 | 2.09 |
黄卫国 | 69.00 | 1.79 |
宋加乐 | 41.40 | 1.07 |
陆德龙 | 34.50 | 0.90 |
陈振德 | 33.35 | 0.87 |
陈云琦 | 33.35 | 0.87 |
施咸鸣 | 33.35 | 0.87 |
周福鹏 | 31.05 | 0.81 |
李卫阳 | 23.00 | 0.60 |
合计 | 3852.50 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
尤源 | 1,089.7055 | 21.76 |
万向创业投资股份有限公司 | 1,031.55 | 20.60 |
尤淇 | 897.00 | 17.91 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 493.35 | 9.85 |
韩林增 | 299.00 | 5.97 |
尤佳 | 299.00 | 5.97 |
尤晓辉 | 299.00 | 5.97 |
庄宝华 | 149.50 | 2.99 |
北京市海问投资咨询有限责任公司 | 104.65 | 2.09 |
黄卫国 | 89.70 | 1.79 |
宋加乐 | 52.1755 | 1.04 |
陆德龙 | 40.3650 | 0.81 |
陈振德 | 43.3550 | 0.87 |
陈云琦 | 43.3550 | 0.87 |
施咸鸣 | 38.5710 | 0.77 |
周福鹏 | 37.9730 | 0.76 |
合计 | 5,008.25 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
万向创业投资股份有限公司 | 2,681.55 | 35.84 |
尤源 | 1,089.7055 | 14.57 |
尤淇 | 897.00 | 11.99 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 493.35 | 6.59 |
刘平 | 493.00 | 6.59 |
韩林增 | 299.00 | 4.00 |
尤佳 | 299.00 | 4.00 |
尤晓辉 | 299.00 | 4.00 |
庄宝华 | 149.50 | 2.00 |
黄辉 | 124.00 | 1.66 |
王建文 | 124.00 | 1.66 |
北京市海问投资咨询有限责任公司 | 104.65 | 1.40 |
黄卫国 | 89.70 | 1.20 |
王竟宇 | 82.00 | 1.10 |
宋加乐 | 52.1755 | 0.70 |
陈振德 | 43.3550 | 0.58 |
陈云琦 | 43.3550 | 0.58 |
陆德龙 | 40.3650 | 0.54 |
施咸鸣 | 38.5710 | 0.52 |
周福鹏 | 37.9730 | 0.51 |
合计 | 7,481.25 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
通联创业投资股份有限公司 | 2,681.55 | 35.84 |
尤源 | 1,089.7055 | 14.57 |
尤淇 | 897.00 | 11.99 |
刘平 | 617.00 | 8.25 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 493.35 | 6.59 |
韩林增 | 299.00 | 4.00 |
尤佳 | 299.00 | 4.00 |
尤晓辉 | 299.00 | 4.00 |
庄宝华 | 149.50 | 2.00 |
黄辉 | 124.00 | 1.66 |
北京市海问投资咨询有限责任公司 | 104.65 | 1.40 |
黄卫国 | 89.70 | 1.20 |
王竟宇 | 82.00 | 1.10 |
宋加乐 | 52.1755 | 0.70 |
陈振德 | 43.3550 | 0.58 |
陈云琦 | 43.3550 | 0.58 |
陆德龙 | 40.3650 | 0.54 |
施咸鸣 | 38.5710 | 0.52 |
周福鹏 | 37.9730 | 0.51 |
合计 | 7,481.25 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
通联创业投资股份有限公司 | 3,641.5449 | 35.84 |
尤源 | 1,818.4441 | 17.90 |
尤淇 | 1,218.1260 | 11.99 |
刘平 | 837.8860 | 8.25 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 669.9693 | 6.59 |
韩林增 | 406.0420 | 4.00 |
尤佳 | 406.0420 | 4.00 |
尤晓辉 | 406.0420 | 4.00 |
庄宝华 | 203.0210 | 2.00 |
北京市海问咨询有限公司 | 142.1147 | 1.40 |
黄卫国 | 121.8126 | 1.20 |
宋加乐 | 70.8543 | 0.70 |
陈云琦 | 58.8760 | 0.58 |
陆德龙 | 54.8156 | 0.54 |
施咸鸣 | 52.3794 | 0.52 |
周福鹏 | 51.5673 | 0.51 |
合计 | 10,159.5372 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
通联创业投资股份有限公司 | 3,641.5449 | 35.84 |
尤源 | 2,708.7095 | 26.66 |
尤淇 | 1,218.1260 | 11.99 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 669.9693 | 6.59 |
韩林增 | 406.0420 | 4.00 |
尤佳 | 406.0420 | 4.00 |
尤晓辉 | 406.0420 | 4.00 |
庄宝华 | 203.0210 | 2.00 |
黄卫国 | 121.8126 | 1.20 |
宋加乐 | 70.8543 | 0.70 |
陈云琦 | 58.8760 | 0.58 |
陆德龙 | 54.8156 | 0.54 |
周福鹏 | 51.5673 | 0.51 |
龙涛 | 45.5731 | 0.45 |
柴朝明 | 35.5287 | 0.35 |
王亚非 | 35.5287 | 0.35 |
刘小元 | 25.4842 | 0.25 |
合计 | 10,159.5372 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
通联创业投资股份有限公司 | 3,641.5449 | 35.84 |
尤源 | 2,708.7095 | 26.66 |
尤淇 | 1,218.1260 | 11.99 |
北京海问创业新技术投资管理有限公司 | 669.9693 | 6.59 |
韩林增 | 406.0420 | 4.00 |
尤佳 | 406.0420 | 4.00 |
尤晓辉 | 406.0420 | 4.00 |
庄宝华 | 203.0210 | 2.00 |
黄卫国 | 162.8227 | 1.60 |
宋加乐 | 63.7486 | 0.63 |
陈云琦 | 57.4549 | 0.57 |
陆德龙 | 53.5975 | 0.53 |
龙涛 | 45.5731 | 0.45 |
柴朝明 | 35.5287 | 0.35 |
王亚非 | 35.5287 | 0.35 |
刘小元 | 25.4842 | 0.25 |
周福鹏 | 20.3021 | 0.20 |
合计 | 10,159.5372 | 100.00 |
股东名称 | 股本(万股) | 持股比例(%) |
通联创业投资股份有限公司 | 3,641.5449 | 35.84 |
尤源 | 2,708.7095 | 26.66 |
尤淇 | 1,218.1260 | 11.99 |
尤晓辉 | 1,076.0113 | 10.59 |
翁佩君 | 406.0420 | 4.00 |
尤佳 | 406.0420 | 4.00 |
庄宝华 | 203.0210 | 2.00 |
黄卫国 | 162.8227 | 1.60 |
宋加乐 | 63.7486 | 0.63 |
陈云琦 | 57.4549 | 0.57 |
陆德龙 | 53.5975 | 0.53 |
徐玲英 | 20.3021 | 0.20 |
龙涛 | 45.5731 | 0.45 |
柴朝明 | 35.5287 | 0.35 |
王亚非 | 35.5287 | 0.35 |
刘小元 | 25.4842 | 0.25 |
合计 | 10159.5372 | 100.00 |
项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
资产总额 | 434,202,275.79 | 437,237,528.63 |
负债总额 | 165,850,175.22 | 178,933,076.01 |
所有者权益 | 268,352,100.57 | 258,304,452.62 |
归属于母公司的所有者权益 | 182,346,703.66 | 177,773,573.16 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 |
营业收入 | 147,610,410.87 | 286,455,636.19 |
营业成本 | 104,593,533.61 | 212,256,378.98 |
利润总额 | 12,021,528.64 | 13,560,885.37 |
净利润 | 10,047,647.95 | 12,030,302.61 |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,782,684.74 | 6,282,138.70 |
序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股比例 | 法定代表人 | 主营业务 |
1 | 湖南嘉正 | 200万元 | 100.00% | 尤佳 | 税控收款机销售与售后服务 |
2 | 南京智谋 | 100万元 | 10.00% | 张建东 | 计算机软件产品销售 |
公司名称 | 通联创业投资股份有限公司 |
公司类型 | 股份有限公司 |
设立日期 | 2000年12月11日 |
住所 | 杭州市西湖区文三路398号 |
注册资本 | 30,000万元 |
法定代表人 | 管大源 |
营业执照注册号 | 330000000053574 |
税务登记证号 | 330165725850483 |
经营范围 | 实业投资;企业投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含证券、期货咨询);为高新技术企业及项目融资提供担保(不含金融业务);从事高新技术孵化器的投资与建设,有色金属、煤炭(无储存)、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、矿产品(除专控)的销售,经营进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东姓名 | 股份(万股) | 持股比例(%) |
1 | 万向集团公司 | 21,085.00 | 70.28 |
2 | 浙江省科技风险投资公司 | 3,000.00 | 10.00 |
3 | 深圳市万向投资有限公司 | 2,500.00 | 8.33 |
4 | 浙江东方通信集团有限公司 | 1,000.00 | 3.33 |
5 | 上海凌宇汽车电子商务有限公司 | 1,000.00 | 3.33 |
6 | 杭州市财务开发公司 | 500.00 | 1.67 |
7 | 萧山市国有资产经营总公司 | 500.00 | 1.67 |
8 | 创业资本管理公司 | 207.50 | 0.69 |
9 | 欧洲能动公司 | 207.50 | 0.69 |
合计 | 30,000.00 | 100.00 |
序号 | 股东姓名 | 股份(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国万向控股有限公司 | 22,085.00 | 73.62 |
2 | 浙江省科技风险投资有限公司 | 3,000.00 | 10.00 |
3 | 深圳市万向投资有限公司 | 2,915.00 | 9.72 |
4 | 普天东方通信集团有限公司 | 1,000.00 | 3.33 |
5 | 杭州市财开投资集团公司 | 500.00 | 1.67 |
6 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 500.00 | 1.67 |
合计 | 30,000.00 | 100.00 |
序号 | 股东姓名 | 股份(万股) | 持股比例(%) |
1 | 通联资本控股有限公司 | 25,000.00 | 83.33 |
2 | 浙江省科技风险投资有限公司 | 3,000.00 | 10.00 |
3 | 普天东方通信集团有限公司 | 1,000.00 | 3.33 |
4 | 杭州市财开投资集团公司 | 500.00 | 1.67 |
5 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 500.00 | 1.67 |
合计 | 30,000.00 | 100.00 |
序号 | 股东姓名 | 股份(万股) | 持股比例(%) |
1 | 通联资本管理有限公司 | 25,000.00 | 83.33 |
2 | 浙江省科技风险投资有限公司 | 3,000.00 | 10.00 |
3 | 普天东方通信集团有限公司 | 1,000.00 | 3.33 |
4 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 500.00 | 1.67 |
5 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 500.00 | 1.67 |
合计 | 30,000.00 | 100.00 |
成立时间 | 1995年12月29日 |
注册资本 | 40,000.00万元 |
实收资本 | 40,000.00万元 |
营业执照注册号 | 440301102727196 |
法定代表人 | 管大源 |
注册地 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A座3701 |
主要生产经营地 | 深圳市 |
经营范围 | 受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 |
成立时间 | 1993年6月7日 |
注册资本 | 16,043.6621万元 |
实收资本 | 16,043.6621万元 |
法定代表人 | 顾斌 |
注册地 | 杭州市文二路212号 |
主要生产经营地 | 杭州市 |
经营范围 | 科技风险投资、信息咨询、技术开发、科技服务以及财务咨询;技术开发新产品以及开发所需配套技术装备、金属材料、建筑材料(不含油漆)、化工原料(不含危险品及易制毒化学品)的销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) |
成立时间 | 1996年4月18日 |
注册资本 | 90,000.00万元 |
实收资本 | 90,000.00万元 |
法定代表人 | 徐名文 |
注册地 | 杭州市西湖区文三路398号 |
主要生产经营地 | 杭州市 |
经营范围 | 技术开发、服务、批发、零售:通信设备、电子计算机及外部设备,电子元器件、金属材料:承包:通信设备工程;咨询:经济信息(除证券、期货、商品中介);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);服务:房屋出租,物业管理,泊位停车;成年人非证书劳动职业技能和成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);制造、加工:通信设备,电子计算机及外部设备,电子元器件;含下属分支机构的经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。 |
成立时间 | 1997年8月28日 |
注册资本 | 500,000.00万元 |
实收资本 | 500,000.00万元 |
法定代表人 | 张锦铭 |
注册地 | 杭州市上城区庆春路155号中财发展大厦12楼 |
主要生产经营地 | 杭州市 |
经营范围 | 市政府授权范围内的国有资产经营,市政府及有关部门委托经营的资产。 |
成立时间 | 1993年6月8日 |
注册资本 | 232,000.00万元 |
实收资本 | 232,000.00万元 |
法定代表人 | 郭荣 |
注册地 | 萧山区北干道金城路1038号16层 |
主要生产经营地 | 杭州市 |
经营范围 | 受托的国有资产经营管理、调剂、控股和入股;对区内闲置国有资产的调剂、转让、租赁;经批准的对外投资;土地储备和经营开发;现有经营性国有资产的整合和重组。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
资产总额 | 2,342,060,287.11 | 1,404,318,923.19 |
负债总额 | 1,480,018,826.64 | 746,900,196.50 |
所有者权益 | 862,041,460.47 | 657,418,726.69 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 |
营业收入 | - | - |
营业成本 | - | - |
利润总额 | 11,730,481.28 | 8,837,986.97 |
净利润 | 11,730,481.28 | 21,746,091.14 |
序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 法定代表人 | 主营业务 |
1 | 正原电气 | 10,159.5372 | 35.84% | 尤源 | 税控收款机的研发、制造与销售 |
2 | 浙江产权交易所 | 10,000.00 | 2.86% | 周琪 | 依法组织产权交易,相关咨询服务及其他涉及产权交易的中介服务 |
3 | 上海通联期货有限公司 | 12,500.00 | 16.80% | 冯立民 | 商品期货经纪、金融期货经纪业务 |
4 | 上海中技桩业股份有限公司 | 28,000.00 | 7.01% | 朱建舟 | 混凝土预制构件专业承包,销售预应力空心方桩、建筑材料 |
5 | 广西地博矿业集团股份有限公司 | 11,500.00 | 15.65% | 孙文忠 | 对矿产业投资;金矿露天开采;矿产品生产、加工、冶炼 |
6 | 浙江永裕竹业股份有限公司 | 5,840.50 | 21.40% | 陈永兴 | 竹地板、家具等制造生产、销售、装修 |
7 | 浙江尖山光电股份有限公司 | 36,440.00 | 22.97% | 董回华 | 太阳能硅片、电池片、光伏发电设备及组件生产及销售 |
8 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 8,200.00 | 1.22% | 贺雪琴 | 锂电池正极材料和负极材料生产、销售;经营进出口业务 |
9 | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 | 12,800.00 | 6.25% | 汪少华 | 医疗器械批发;零售消毒用品、化妆品、保健品等;软件开发(除游戏),医药信息、经济信息咨询,国内广告设计、制作、发布 |
10 | 杭州先临三维科技股份有限公司 | 4,260.00 | 7.04% | 李诚 | 三维相机及相关数码产品开发、销售、生产,激光加工设备,计算机软件开发 |
11 | 南通锻压设备股份有限公司 | 12,800.00 | 6.25% | 郭庆 | 液压机、机械压力机、配件等锻压设备的研发、生产和销售 |
12 | 浙江方正电机股份有限公司 | 14,928.8673 | 12.21% | 张敏 | 家用缝纫机电机、电脑高速自动平缝机、汽车用微特电机、汽车驱动电机系统的研发、生产和销售 |
13 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 44,758.05 | 16.63% | 高利民 | 帘子布产品、灯箱广告材料、涤纶工业丝的生产和销售 |
14 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 12,041.32 | 8.30% | 徐金富 | 个人护理品材料、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的研发、生产和销售 |
公司名称 | 天津雷石久隆股权投资合伙企业(有限合伙) |
公司类型 | 有限合伙企业 |
设立日期 | 2010年9月14日 |
主要经营场所 | 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层G317室 |
认缴出资额: | 1,532.00万元 |
实缴出资额: | 1,532.00万元 |
执行事务合伙人 | 天津雷石合安股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王宇) |
营业执照注册号 | 120191000074388 |
税务登记证号 | 120115559495964 |
经营范围 | 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务 |
合伙人姓名和名称 | 认缴出资额(元) | 占认缴总额比例 | 备注 |
天津雷石合安股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 14,690,213.00 | 48.97 | 普通合伙人 |
天津雷石泰和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,213,333.00 | 34.04 | 有限合伙人 |
贾建华 | 3,574,667.00 | 11.92 | 有限合伙人 |
吴建明 | 510,667.00 | 1.70 | 有限合伙人 |
陈文 | 510,667.00 | 1.70 | 有限合伙人 |
饶晖 | 500,453.00 | 1.67 | 有限合伙人 |
合计 | 30,000,000.00 | 100.00 | |
合伙人姓名或名称 | 实缴出资额(元) | 占实缴总额比例(%) | 备注 |
天津雷石合安股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 10,213.00 | 0.07 | 普通合伙人 |
天津雷石泰和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,213,333.00 | 66.67 | 有限合伙人 |
贾建华 | 3,574,667.00 | 23.33 | 有限合伙人 |
吴建明 | 510,667.00 | 3.33 | 有限合伙人 |
陈文 | 510,667.00 | 3.33 | 有限合伙人 |
饶晖 | 500,453.00 | 3.27 | 有限合伙人 |
合计 | 15,320,000.00 | 100.00 | |
成立时间: | 2009年9月27日 |
认缴出资额: | 226.00万元 |
实缴出资额: | 226.00万元 |
执行事务合伙人: | 天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王宇) |
主要经营场所: | 天津经济技术开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层H304室 |
经营范围: | 受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务 |
成立时间: | 2009年12月24日 |
认缴出资额: | 12,088.00万元 |
实缴出资额: | 12,088.00万元 |
执行事务合伙人: | 天津雷石合安股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:林云飞) |
主要经营场所: | 天津经济开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层313室 |
经营范围: | 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公司发行股票的投资以及相关咨询服务 |
成立时间: | 2009年11月25日 |
认缴出资额: | 227.05万元 |
实缴出资额: | 227.05万元 |
执行事务合伙人: | 王宇 |
主要经营场所: | 天津经济开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层C308室 |
经营范围: | 受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务 |
合伙人名称 | 身份证号 | 认缴出资额(元) | 承担责任方式 |
饶晖 | 35222619710619**** | 500,453.00 | 有限 |
陈文 | 61011319670628**** | 510,667.00 | 有限 |
吴建明 | 32062419680615**** | 510,667.00 | 有限 |
贾建华 | 12010119680215**** | 3,574,667.00 | 有限 |
项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 |
资产总额 | 15,033,520.07 | 15,039,735.10 |
负债总额 | - | - |
所有者权益 | 15,033,520.07 | 15,039,735.10 |
项目 | 2014年1-6月 | 2013年度 |
营业收入 | - | - |
营业成本 | - | - |
利润总额 | -6,215.03 | -17,211.74 |
净利润 | -6,215.03 | -17,211.74 |
姓名 | 尤晓辉 | 曾用名 | - | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
公民身份号码 | 33040219351212**** |
通讯地址 | 浙江省嘉兴市南湖区建设弄 |
家庭住址 | 浙江省嘉兴市南湖区建设弄 |
其他国家或者地区居留权 | 无 |
与任职单位存在的产权关系 | 直接持有佳利电子9.76%股权 |
最近三年的职业和职务 | 已退休,最近三年未在其他单位任职 |
控制的核心企业和关联企业的基本情况 | 持有正原电气10.59%的股权 |
姓名 | 尤佳 | 曾用名 | - | 性别 | 女 | 国籍 | 中国 |
公民身份号码 | 33040219690822**** |
通讯地址 | 浙江省嘉兴市南湖区建设弄 |
家庭住址 | 浙江省嘉兴市南湖区建设弄 |
其他国家或者地区居留权 | 无 |
与任职单位存在的产权关系 | 直接持有正原电气4.00%股权;
直接持有嘉兴市正原电气智能设备有限公司(以下简称“正原智能”)20%股权 |
最近三年的职业和职务 | 2010年至今任佳利电子董事;2000年至今任正原电气副总经理;2007年9月至今任湖南嘉正董事长、总经理;2000年6月至今任正原智能总经理。 |
控制的核心企业和关联企业的基本情况 | 尤佳持有500万元昆山雷石雨花股权投资企业(有限合伙)股权。昆山雷石雨花股权投资企业(有限合伙)的基本情况为:住所:昆山花桥经济技术开发区纬一路国际金融大厦5020室;经营范围:从事对未上市企业的投资以及参与上市公司非公开定向增发、配售投资;普通合伙人:昆山雷石天恒股权投资管理合伙企业(有限合伙);执行事务合伙人:昆山雷石天恒股权投资管理合伙企业(有限合伙)。 |
姓名 | 尤源 | 曾用名 | - | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
公民身份号码 | 33040219620115**** |
通讯地址 | 浙江省嘉兴市南湖区精严北二弄 |
家庭住址 | 浙江省嘉兴市南湖区精严北二弄 |
其他国家或者地区居留权 | 无 |
与任职单位存在的产权关系 | 直接持有佳利电子4.98%股权;
直接持有正原电气26.66%股权 |
最近三年的职业和职务 | 2010年1月至今任佳利电子董事长;2013年7月至今任佳利电子总经理;1995年至今任正原电气董事长、总经理。 |
控制的核心企业和关联企业的基本情况 | 持有正原智能66.70%的股权 |
姓名 | 尤淇 | 曾用名 | - | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
公民身份号码 | 33040219630305**** |
通讯地址 | 浙江省嘉兴市南湖区加洲长岛 |
家庭住址 | 浙江省嘉兴市南湖区加洲长岛 |
其他国家或者地区居留权 | 无 |
与任职单位存在的产权关系 | 直接持有正原电气11.99%股权;
直接持有正原智能13.3%的股权 |
最近三年的职业和职务 | 2010年至今任佳利电子副董事长;1994年至今任正原电气董事、副总经理;2000年6月至今任正原智能董事长。 |
控制的核心企业和关联企业的基本情况 | 无 |
公司名称 | 深圳市华信天线技术有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司 |
设立日期 | 2008年10月23日 |
注册地 | 深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼D3栋6层B单位602 |
主要办公地 | 深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼D3栋6层B单位602 |
注册资本 | 1,000.00万元 |
实收资本 | 1,000.00万元 |
法定代表人 | 王海波 |
营业执照注册号 | 440301103673409 |
税务登记证号 | 440300680374312 |
经营范围 | 通讯产品、计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售,网络设备的安装(以上均不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。通讯天线的组装生产(主要工艺为检测)(凭深南环批[2011]52441号生产)。 |
序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 李凤霞 | 70.00 | 70.00 |
2 | 王海波 | 30.00 | 30.00 |
合计 | | 100.00 | 100.00 |
序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 王春华 | 60.00 | 60.00 |
2 | 王海波 | 30.00 | 30.00 |
3 | 贾延波 | 10.00 | 10.00 |
合计 | 100.00 | 100.00 |
序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 王春华 | 600.00 | 60.00 |
2 | 王海波 | 300.00 | 30.00 |
3 | 贾延波 | 100.00 | 10.00 |
合计 | 1,000.00 | 100.00 |
序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 王春华 | 540.00 | 54.00 |
2 | 王海波 | 270.00 | 27.00 |
3 | 贾延波 | 90.00 | 9.00 |
4 | 华信智汇 | 100.00 | 10.00 |
合计 | | 1,000.00 | 100.00 |