高级管理人员变更公告
公告送出日期:2014年8月23日
1. 公告基本信息
基金管理公司名称 | 光大保德信基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
高管变更类型 | 离任基金管理公司督察长、代任基金管理公司督察长 |
注:以上任免事项经公司2014年8月22日八届九次董事会会议审议通过。
2. 代任高级管理人员的相关信息
基金管理公司名称 | 督察长 |
代任高级管理人员姓名 | 陶耿 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2014年3月11日 |
任职日期 | 2014年8月22日 |
过往从业经历 | 1990年7月至1993年9月,任职于中国银行上海市分行;1993年9月至1996年12月,任职于中国银行上海信托咨询公司;1997年1月至1998年6月,任职于中国人民银行上海市分行;1998年7月至2012年12月,任职于中国证监会上海监管局。2012年12月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司董事、总经理。 |
取得的相关从业资格 | 证券投资基金从业资格 |
国籍 | 中国国籍 |
学历、学位 | 华东师范大学博士 |
3. 离任高级管理人员的相关信息
基金管理公司名称 | 督察长 |
离任高级管理人员姓名 | 盛松 |
离任原因 | 公司另有任用 |
离任日期 | 2014年8月22日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任公司副总经理兼首席投资总监 |
4. 其他需要说明的事项
以上任免事项经公司2014年8月22日八届九次董事会会议审议通过,上述变更事项将按规定向中国证监会和上海证监局备案。
光大保德信基金管理有限公司
2014年8月23日
光大保德信基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
公告送出日期:2014年8月23日
1. 公告基本信息
基金管理公司名称 | 光大保德信基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》 |
高管变更类型 | 离任基金管理公司督察长、新任基金管理公司副总经理 |
注:以上任免事项经公司2014年8月22日八届九次董事会会议审议通过。
2. 新任高级管理人员的相关信息
基金管理公司名称 | 副总经理兼首席投资总监 |
新任高级管理人员姓名 | 盛松 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2004年3月24日 |
任职日期 | 2014年8月22日 |
过往从业经历 | 1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易员、交易部经理;1996年5月至2002年7月任职于光大证券,担任计划资金部副总经理、资产经营部副总经理、资产管理总部总经理;2003年4月开始进入光大保德信基金管理有限公司筹备组,2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。 |
取得的相关从业资格 | 证券投资基金从业资格 |
国籍 | 中国国籍 |
学历、学位 | 北京大学硕士 |
3. 离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 督察长 |
离任高级管理人员姓名 | 盛松 |
离任原因 | 公司另有任用 |
离任日期 | 2014年8月22日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任公司副总经理兼首席投资总监 |
4. 其他需要说明的事项
以上任免事项经公司2014年8月22日八届九次董事会会议审议通过,上述变更事项将按规定向中国证监会、上海证监局和中国证券投资基金业协会备案。
光大保德信基金管理有限公司
2014年8月23日