|
|
标题导航 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公告送出日期:2014年5月9日 1.公告基本信息 基金名称 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧鼎利分级债券(场内简称:中欧鼎利) | 基金主代码 | 166010 | 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等 | 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 | 新任基金经理姓名 | 袁争光 | 离任基金经理姓名 | 聂曙光 |
2.新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 | 袁争光 | 任职日期 | 2014年5月7日 | 证券从业年限 | 8 | 证券投资管理从业年限 | 8 | 过往从业经历 | 历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,中原证券股份有限公司证券研究所研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2009年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理;现任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理(自2013年1月15日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(自2013年4月11日起至今)。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 166016 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 | 2013年1月31日 | - | 166007 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 2013年4月11日 | - | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | - | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 | 聂曙光 | 离任原因 | 个人原因 | 离任日期 | 2014年5月7日 | 转任本公司其他工作岗位的说明 | - | 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项 上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) 基金经理变更公告 公告送出日期:2014年5月9日 1.公告基本信息 基金名称 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中欧增强回报债券(LOF)(场内简称:中欧强债) | 基金主代码 | 166008 | 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等 | 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 | 新任基金经理姓名 | 袁争光 | 离任基金经理姓名 | 聂曙光 |
2.新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 | 袁争光 | 任职日期 | 2014年5月7日 | 证券从业年限 | 8 | 证券投资管理从业年限 | 8 | 过往从业经历 | 历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,中原证券股份有限公司证券研究所研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2009年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理;现任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理(自2013年1月15日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(自2013年4月11日起至今)。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 166016 | 中欧纯债分级债券型证券投资基金 | 2013年1月31日 | - | 166007 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 2013年4月11日 | - | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | - | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 | 聂曙光 | 离任原因 | 个人原因 | 离任日期 | 2014年5月7日 | 转任本公司其他工作岗位的说明 | - | 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项 上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
|
|
|
|
|