|
|
标题导航 |
|
|
|
|
|
|
|
天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告 |
公告送出日期:2014年1月28日 |
|
|
|
1.公告基本信息 基金管理人名称 | 天治基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 高管变更类型 | 新任基金管理人董事长、离任基金管理人董事长、新任基金管理人总经理、离任基金管理人总经理、离任基金管理人副总经理 |
2.新任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务 | 董事长 | 新任高级管理人员姓名 | 赵玉彪 | 任职日期 | 2014年1月27日 | 过往从业经历 | 1990.8-1992.3就职于吉林省信托有限责任公司任会计主管;1992.4-1998.6就职于吉林省信托有限责任公司上海证券业务部任经理、出市代表;1998.7-2000.6就职于吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券部任经理、出市代表;2000.7-2003.4就职于上海金路达投资管理有限公司任总经理;2003.5-2010.12就职于天治基金管理有限公司任董事长;2010.12-2014.1就职于天治基金管理有限公司任总经理。 | 取得的相关从业资格 | 基金从业资格证书 | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生、博士 |
新任高级管理人员职务 | 总经理 | 新任高级管理人员姓名 | 常永涛 | 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 | 中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2014年1月27日 | 任职日期 | 2014年1月27日 | 过往从业经历 | 1992.8-2000.12就职于四川省信托投资公司上海证券总部任副经理;2001.1-2004.10就职于大成基金管理公司任交易员、基金经理助理、基金经理;2004.12-2009.9就职于申万巴黎基金管理有限公司任基金经理、投资部总经理;2009.9-2013.5就职于天治基金管理有限公司任总经理助理;2013.5-2014.1就职于天治基金管理有限公司任副总经理。 | 取得的相关从业资格 | 基金从业资格证书 | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 本科、学士 |
3.离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 | 董事长 | 离任高级管理人员姓名 | 高福波 | 离任原因 | 工作原因 | 离任日期 | 2014年1月27日 | 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任董事 |
离任高级管理人员职务 | 总经理 | 离任高级管理人员姓名 | 赵玉彪 | 离任原因 | 工作调整 | 离任日期 | 2014年1月27日 | 转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任公司董事长 |
离任高级管理人员职务 | 副总经理 | 离任高级管理人员姓名 | 常永涛 | 离任原因 | 工作调整 | 离任日期 | 2014年1月27日 | 转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任公司总经理、董事 |
4.其他需要提示的事项 经天治基金管理有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过,同意高福波先生辞去公司董事长职务,选举赵玉彪先生担任公司董事长职务;同意常永涛先生辞去公司副总经理职务、赵玉彪先生辞去公司总经理职务,聘任常永涛先生担任公司总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证监会核准、备案或报中国证券投资基金业协会备案。
|
|
|
|
|