月22日起变更为75,524.62万股。公司股本结构为:
■
8、2012年4月13日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。股份公司以派发时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股转增11股,将资本公积转增股本。2012年5月4日,资本公积转增股本方案实施完毕,公司股本由75,524.62万股增加至158,601.70万股。其中有限售条件流通股为8,749.99万股,占总股本的比例为5.52%,无限售条件流通股为149,851.71万股,占总股本的比例为94.48%。
截至本重组报告书摘要签署日,公司股权结构如下:
■
三、上市公司最近三年控股权变动情况
(一)最近三年控股权变动情况
公司自设立以来的实际控制人一直为马鞍山市人民政府,其代表国家履行国有资产出资人职责。
(二)上市公司最近一年末前十名股东持股情况
截至2012年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:
■
马鞍山山鹰纸业集团有限公司和马鞍山市工业投资有限责任公司为马鞍山市人民政府控股的国有企业。
四、主营业务情况和主要财务指标
(一)主营业务情况
山鹰纸业是安徽省最大的包装纸板生产企业和国家大型一档造纸工业企业,是安徽省重点扶持发展的大型骨干企业之一。
公司主营“山鹰牌”各类包装纸板、纸箱、新闻纸及其它纸制品的生产和销售,主导产品为箱板纸、瓦楞纸、瓦楞箱板纸箱、新闻纸、胶印书刊纸。公司产品被广泛用于家电、纺织、医药、电子、水果饮料等多种商品的外包装和报纸书刊的印刷。
最近三年公司主营业务发展情况如下表所示:
单位:万元
■
(二)最近三年的财务指标
本公司2010年、2011年及2012年主要财务数据如下(合并报表数据):
单位:万元
■
五、最近三年重大资产重组情况
本公司最近三年未发生重大资产重组行为。
六、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
公司名称:马鞍山山鹰纸业集团有限公司
企业性质:国有控股企业
法定代表人:周著青
成立日期:1997年8月1日
注册资本:23,000万元
注册地址:安徽省马鞍山市勤俭路3号
营业执照注册号:340500000025318
山鹰集团的经营范围为:持有、管理并运作公司的各项资产,科研开发,能源开发,物业管理,后勤服务,贸易,本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅材料进口。其目前的职能为持有山鹰纸业国有股股权,经营其拥有的土地使用权,管理非生产经营性资产及相关事务,不开展其它生产经营活动。
山鹰集团的股权结构为
■
截至本重组报告书摘要签署日,山鹰集团持有山鹰纸业股份118,980,834万股,占公司股份总数的7.50%。山鹰集团为上市公司第一大股东,具有相对控制权。
截至2012年12月31日,山鹰集团总资产为822,024.03万元,净资产为323,427.18万元,2011年度营业收入为438,895.31万元,净利润为3,670.42万元。
(二)实际控制人情况
公司的实际控制人为马鞍山市人民政府,其代表国家履行国有资产出资人职责。
山鹰集团的控股股东为马鞍山市工业投资有限责任公司。截至本重组报告书摘要签署日,马鞍山市工业投资有限责任公司持有山鹰集团75.91%的股权,基本情况如下:
公司名称:马鞍山市工业投资有限责任公司
企业性质:国有控股企业
法定代表人:刘宇辉
成立日期:2002年2月27日
注册资本:13亿元
注册地址:安徽省马鞍山市雨山区雨山西路658号
营业执照注册号:340500000036753
经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营管理,投资及资产管理,土地整理开发,资产租赁及物业管理(不含金融租赁),工程项目建设及咨询服务,投资信息咨询、中介服务。
马鞍山市工业投资有限责任公司的股权结构为
■
(三)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
■
第三节 交易对方基本情况
本次发行股份购买资产的交易对方为:泰盛实业、吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资及吴丽萍等24名自然人。
泰盛实业的实际控制人为吴明武、徐丽凡夫妇。吴丽萍等24名自然人中,吴丽萍系吴明武的妹妹、林文新系吴明武的妹夫,黄光宪系泰盛实业监事,吴丽萍、林文新、黄光宪与泰盛实业为一致行动人。
吴丽萍为吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资的执行事务合伙人,吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资与泰盛实业为一致行动人。
吉顺投资、泰安投资、速丰投资、众诚投资均为依法注册的有限合伙企业,该四家有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人均为吴丽萍一人,有限合伙企业的其他合伙人均为有限合伙人。《中华人民共和国合伙企业法》第六十七条和第六十八条规定:有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务;有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。同时,在吉顺投资、泰安投资、速丰投资、众诚投资四家有限合伙企业的合伙协议中亦有类似约定。
本公司独立财务顾问和律师认为,普通合伙人吴丽萍拥有对吉顺投资、泰安投资、速丰投资、众诚投资四家有限合伙企业的控制权。
一、泰盛实业
(一)基本情况
名称:福建泰盛实业有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴明武
注册资本:8,000万元
实收资本:8,000万元
成立日期:1993年8月9日
住所:福建省莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号
办公地点:福建省莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号
税务登记证号码:350304155423171
经营范围:塑料切片、包装装潢印刷(许可证有效期限至2014年3月);房产及片区内土地租赁;本企业自产产品及技术出口与本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。对制造业、农林业进行投资及资产管理。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
股权结构:
■
(二)历史沿革
1、公司成立
泰盛实业前身莆田市城厢区福利包装厂系依据莆田市城厢区人民政府民政局《关于开办莆田市城厢区福利包装厂的批复》(莆城民[1993]30号)批准而设立,企业设立时工商登记为福利集体企业,注册资金为10万元。1993年7月30日,莆田市城厢审计师事务所出具了(1993)莆城审事验字138号的《企业注册资金验证报告表》,根据该验资报告表,莆田市城厢区福利包装厂资金由区民政局投资5万元,由吴明武投资5万元。2009年12月1日,莆田市城厢区民政局出具了《关于对莆田市泰盛包装彩印厂历史沿革进行产权界定的批复》[莆城民[2009]117号];2009年12月25日,莆田市人民政府出具了《莆田市人民政府关于确认莆田市泰盛包装彩印厂有关事宜的批复》[莆政综[2009] 144号]; 2011年11月22日,福建省人民政府办公厅出具了《关于福建省泰盛包装彩印有限公司产权界定有关事项的复函》(闽政办函[2011]151号),确认莆田市城厢区福利包装厂设立时及之后,莆田市城厢区民政局并无资金投入,全部由吴明武一人出资,莆田市城厢区福利包装厂的所有资产权属归吴明武及后续其他投资者所有。 1993年8月9日,公司在莆田市工商行政管理局城厢区分局注册登记,并取得了注册号为15542317-1的《企业法人营业执照》。
公司成立时实际的股权结构为:
■
2、第一次增资
1995年6月1日,莆田市城厢区福利包装厂注册资本增至110万元,其中,吴明武出资80万元,林文新出资20万,吴明希出资10万元。1995年5月25日,莆田市审计师事务所出具了莆市社审(95)验字第093号《验资报告》,确认110万元注册资本已经全部到位。本次增资完成后,莆田市城厢区福利包装厂的股权结构变更为:
■
3、第二次增资
1996年3月28日,吴明武对莆田市城厢区福利包装厂增资190万元。1996年3月27日,福建广业会计师事务所出具了闽广业所(96)验字第031号《验资报告》,确认截止1996年3月26日,莆田市城厢区福利包装厂已收到股东新增缴纳的注册资本190万元,出资方式为货币资金。本次增资完成后,莆田市城厢区福利包装厂的股权结构变更为:
■
4、第三次增资
1997年4月1日,莆田市城厢区福利包装厂注册资本增至800万元。其中,吴明武增资350万元;林文新增资75万元;吴明希增资75万元。1997年3月26日,福建省屏山会计师事务所出具了闽屏会(97)验字第061号《验资报告》,确认了此次增资500万元。本次增资完成后,莆田市城厢区福利包装厂的股权结构变更为:
■
5、企业改制为股份合作制暨第四次增资
1998年12月10日,经股东会审议通过,莆田市城厢区福利包装厂注册资本增加至1,600万元。其中,吴明武以货币增资220万元,实物资产增资160万元;林文新以实物资产增资205万元;吴明希以实物增资215万元。1998年8月6日,莆田市审计师事务所出具了编号为莆市审所[1998]评字第005号资产评估报告,确认了上述实物资产增资,并确认截至评估基准日1998年6月30日,莆田市城厢区福利包装厂评估值为26,081,124.48元。1998年12月11日,涵江会计师事务所出具了莆涵会所(98)验字第273号《验资报告》,对本次增资进行了确认。1998年12月23日,企业类型由集体所有制变更为股份合作制。增资完成后,莆田市城厢区福利包装厂的股权结构变更为:
■
6、第五次增资
2001年12月15日,吴明武、林文新、吴明希签订股东协议书,约定吴明武对莆田市城厢区福利包装厂增资3,400万元。2001年12月17日,莆田永立信会计师事务所出具了莆永立信会所验字[2001]第105号《验资报告》,确认截至2001年12月17日,莆田市城厢区福利包装厂已收到股东新增缴纳的注册资本3,400万元,出资方式为货币资金。本次增资完成后,莆田市城厢区福利包装厂的股权结构如下:
■
2003年2月20日,莆田市城厢区福利包装厂召开股东会,同意企业名称变更为“莆田市泰盛包装彩印厂”。
7、第六次增资
2010年1月26日,经莆田市泰盛包装彩印厂股东会审议通过,同意莆田天鸿木制品有限公司对莆田市泰盛包装彩印厂货币增资3,000万元。2010年1月27日,莆田华兴有限责任会计师事务所出具了莆华兴所[2010]验资第031号《验资报告》,确认截至2010年1月27日,莆田市泰盛包装彩印厂已收到股东新增缴纳的注册资本3,000万元,出资方式为货币资金。本次增资完成后,莆田市泰盛包装彩印厂的股权结构变更为:
■
8、股份合作制改制成有限责任公司
2009年11月23日,福建省对外贸易经济合作厅下发《关于确认莆田市泰盛包装彩印厂股东持股性质的函》,确认内资企业莆田市泰盛包装彩印厂股东吴明武于2002年取得香港居民身份后,企业仍属于内资企业。如企业改制为有限责任公司,在原股东不变情况下,公司仍属于境内公司,股东吴明武所持股权仍为内资股权。
2010年3月11日,莆田华兴有限责任会计师事务所出具了莆华兴所(2010)审字第096号《审计报告》,认为莆田市泰盛包装彩印厂在所有重大方面公允反映了企业2010年2月28日的财务状况以及2010年2月的经营成果。截至2010年2月28日,所有者权益为541,459,864.04元,总资产为1,278,587,479.59元。
2010年3月11日,莆田华兴有限责任会计师事务所出具了莆华兴所(2010)审字第096-1号《清产核资审核报告》,清产核资的工作基准日为2010年2月28日,审核情况如下:
■
2010年3月16日,福建光明资产评估房地产估价有限责任公司出具了光明评报字(2010)第P(539)Z029号《资产评估报告》,评估基准日为2010年2月28日,评估基准日净资产为566,974,249.30元,评估增值25,514,385.26元。
2010年3月18日,莆田华兴有限责任会计师事务所出具了莆华兴所[2010]验字第058号《验资报告》,确认截至2010年3月18日,福建省泰盛包装彩印有限公司已收到股东缴纳的注册资本8,000万元,出资方式为股东以原莆田市泰盛包装彩印厂净资产出资。
2010年3月29日,莆田市泰盛包装彩印厂召开股东会,同意莆田市泰盛包装彩印厂更名为“福建省泰盛包装彩印有限公司”;经济性质由股份合作制变更为有限责任公司;注册资本8,000万元。
2010年3月30日,福建省泰盛包装彩印有限公司取得企业法人营业执照,注册号350304100005517。
9、第一次股权转让
2011年5月10日,福建省泰盛包装彩印有限公司召开股东会,同意林文新将其所持有公司3.75%的股权以原出资额300万元转让给吴明华;天鸿木制品将其所持有公司1.25%的股权以原出资额100万元转让给吴明华;天鸿木制品将其所持有公司23.25%的股权以原出资额1,860万元转让给吴明希。各方签订了股权转让协议。本次股权转让完成后,福建省泰盛包装彩印有限公司的股权结构变更为:
■
10、第二次股权转让
2011年8月5日,福建省泰盛包装彩印有限公司召开股东会,同意吴明希将其所持有公司1%的股权以原出资额80万元转让给吴明华。各方签订了股权转让协议。本次股权转让完成后,福建省泰盛包装彩印有限公司的股权结构变更为:
■
11、变更公司名称
2012年5月24日,福建省泰盛包装彩印有限公司更名为福建泰盛实业有限公司。
(三)主营业务情况及主要财务指标
泰盛实业的原主营业务为纸板、纸箱的制造和印刷。2010年12月,泰盛实业将其纸箱业务相关的资产全部转让给莆田祥恒。
最近三年泰盛实业主要财务指标如下:
单位:万元
■
(四)主要下属公司情况
除吉安集团外,泰盛实业主要下属公司概况如下表:
■
吉安集团下属公司概况参见本报告书摘要“第四节 标的资产基本情况”之“六、下属企业基本情况”。
(五)与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图
截至本报告书摘要签署日,泰盛实业与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下图:
■
(六)实际控制人情况
截至本报告书摘要签署日,泰盛实业的股东为吴明武、吴明希、吴明华、天鸿木制品,其中吴明希、吴明华为吴明武的弟弟,天鸿木制品系吴明武妻子徐丽凡投资设立的一人有限公司。吴明武、徐丽凡夫妇为泰盛实业的实际控制人。
1、吴明武
(1)基本情况
性别:男
国籍:中国(中国香港居民)
身份证号:R1358**(*)
家庭住址:福建省莆田市荔城区镇海街道
通讯地址:嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区
是否取得其他国家或者地区的居留权:否
(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系:
■
(3)吴明武所控制或参股的公司情况
■
吴明武持有泰盛实业55%股权,为泰盛实业控股股东。泰盛实业下属公司基本情况参见本节“一、泰盛实业 (四)主要下属公司情况”。
2、徐丽凡
(1)基本情况
性别:女
国籍:中国
身份证号:35032119670623****
家庭住址:福建省莆田市荔城区镇海街道
通讯地址:福建省莆田市荔城区镇海街道
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系:
■
(3)徐丽凡所控制或参股的公司情况
徐丽凡持有天鸿木制品100%股权,天鸿木制品的情况如下:
■
徐丽凡通过天鸿木制品持有泰盛实业13%的股份,泰盛实业下属公司基本情况参见本节“一、泰盛实业 (四)主要下属公司情况”。
(七)其他主要股东基本情况
1、吴明希
性别:男
国籍:中国
身份证号:35030219700202****
家庭住址:福建省莆田市城厢区霞林街道
通讯地址:嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区
是否取得其他国家或者地区的居留权:拥有美国长期居留权
2、吴明华
性别:男
国籍:加拿大
身份证号:QE86****
家庭住址:1809 Diamond Knoll Ln, Diamond Bar, CA91765, USA
通讯地址:1809 Diamond Knoll Ln, Diamond Bar, CA91765, USA
二、吉顺投资
(一)基本情况
名称:莆田市荔城区吉顺投资中心(有限合伙)
主要经营场所:莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号
注册资金:1,650万元
执行事务合伙人:吴丽萍
经营范围:实业投资
(二)历史沿革
2010年2月22日,吉顺投资在嘉兴市工商局登记设立,注册资本1,650万元。嘉兴市工商行政管理局核发了注册号为330400000014560的《合伙企业营业执照》。
2012年4月24日,吉顺投资召开了合伙人会议,同意有限合伙人郭勇将其持有的吉顺投资1.21%的财产份额以221,666.67元的价格转让给吴丽萍;同意有限合伙人林会亮将其持有的吉顺投资0.61%的财产份额以110,833.33元的价格转让给吴丽萍;同意有限合伙人占正奉将其持有的吉顺投资1.82%的财产份额以333,750元的价格转让给吴丽萍;同意有限合伙人严华飞将其持有的吉顺投资0.61%的财产份额以111,250元的价格转让给吴丽萍。
截至本报告书摘要签署日,合伙人出资情况如下表:
■
2013年6月4日,吉顺投资将注册地址由浙江省海盐县变更为莆田市荔城区,名称由嘉兴吉顺投资中心(有限合伙)更名为莆田市荔城区吉顺投资中心(有限合伙)。
(三)出资情况
截至本报告书摘要签署日,吉顺投资的出资关系图如下:
■
(四)主要业务发展情况及主要财务指标
截至2012年12月31日,吉顺投资的总资产为1,650.00万元,净资产为1,647.63万元,2012年度净利润为-1.56万元。
(五)主要下属企业情况简介
截至本报告书摘要签署日,吉顺投资除持有吉安集团1.21%的股权外,无其他下属企业。
(六)主要合伙人情况
吉顺投资主要合伙人(所持份额5%以上)共有吴丽萍、黄秀梅、舒君明、孙晓民等4人,具体情况如下所示:
1、吴丽萍
吴丽萍的基本情况参见本报告书摘要之“第三节 交易对方基本情况 六、吴丽萍等24名自然人 (一)吴丽萍”。
2、黄秀梅
①基本情况
性别:女
国籍:中国
身份证号:3503211963****
住址:福建省福州市鼓楼区五四路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
无
③控制或参股的其他公司情况
除投资吉顺投资外,黄秀梅没有其他对外投资。
3、舒君明
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3101091963****
住址:上海市虹口区吉祥路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资吉顺投资外,舒君明没有其他对外投资。
4、孙晓民
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:4210021977****
住址:浙江省海盐县西塘桥街道
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资吉顺投资外,孙晓民没有其他对外投资。
三、泰安投资
(一)基本情况
名称:莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)
主要经营场所:莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号
注册资金:1,826万元
执行事务合伙人:吴丽萍
经营范围:实业投资
(二)历史沿革
2010年2月22日,泰安投资在嘉兴市工商行政管理局登记设立,注册资本1,826万元。嘉兴市工商行政管理局核发了注册号为330400000014551的《合伙企业营业执照》。
截至本报告书摘要签署日,合伙人出资情况如下表:
■
2013年6月4日,泰安投资将注册地址由浙江省海盐县变更为莆田市荔城区,名称由嘉兴泰安投资中心(有限合伙)更名为莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)。
(三)出资情况
截至本报告书摘要签署日,泰安投资的出资关系图如下:
■
(四)主要业务发展情况及主要财务指标
截至2012年12月31日,泰安投资的总资产为1,826.01万元,净资产为1,825.10万元,2012年度净利润为-0.02万元。
(五)主要下属企业情况简介
截至本报告书摘要签署日,泰安投资除持有吉安集团1.34%的股权外,无其他下属企业。
(六)主要合伙人情况
泰安投资主要合伙人(所持份额5%以上)共有吴丽萍、刘其武、胡长青、王国珍、陈银景、周治平等6 人,具体情况如下所示:
1、吴丽萍
吴丽萍的基本情况参见本报告书摘要之“第三节 交易对方基本情况 六、吴丽萍等24名自然人 (一)吴丽萍”。
2、刘其武
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3501031968****
住址:福建省福州市台江区八一七中路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资泰安投资外,刘其武所控制或参股的其他企业情况如下:
■
3、胡长青
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3707231966****
住址:上海市闸北区天目中路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资泰安投资外,胡长青没有其他对外投资。
4、王国珍
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3503211960****
住址:福建省莆田市荔城区镇海街道
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资泰安投资外,王国珍没有其他对外投资。
5、陈银景
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3503221972****
住址:福建省莆田市仙游县鲤城街道南大路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资泰安投资外,陈银景没有其他对外投资。
6、周治平
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3304241966****
住址:浙江省海盐县武原街道勤俭南路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资泰安投资外,周治平没有其他对外投资。
四、速丰投资
(一)基本情况
名称:将乐县速丰投资中心(有限合伙)
主要经营场所:将乐县古镛镇龟山北路216号
出资额:816万元
执行事务合伙人:吴丽萍
经营范围:对林业、制造业进行投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
(二)历史沿革
2010年2月4日,速丰投资在将乐县工商行政管理局登记设立,注册资本816万元。将乐县工商行政管理局核发了注册号为350428100007560的《合伙企业营业执照》。
2012年5月23日,速丰投资召开了合伙人会议,同意有限合伙人叶连斌将其持有的速丰投资0.61%的财产份额转让给兰月珍。截至本报告书摘要签署日,合伙人出资情况如下表:
■
(三)出资情况
截至本报告书摘要签署日,速丰投资的出资关系图如下:
■
(四)主要业务发展情况及主要财务指标
截至2012年12月31日,速丰投资的总资产为816.29万元,净资产为815.22万元,2012年度净利润为-0.16万元。
(五)主要下属企业情况简介
截至本报告书摘要签署日,速丰投资除持有吉安集团0.60%的股权外,无其他下属企业。
(六)主要合伙人情况
速丰投资主要合伙人(所持份额5%以上)共有吴丽萍、邱辉东、曾建设、张万李、朱文俊、候占贵、胡章鸽、蔡美来等8人,具体情况如下所示:
1、吴丽萍
吴丽萍的基本情况参见本报告书摘要之“第三节 交易对方基本情况 六、吴丽萍等24名自然人 (一)吴丽萍”。
2、邱辉东
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3504281973****
住址:福建省将乐县古镛镇新将北路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,邱辉东没有其他对外投资。
3、曾建设
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3504281972****
住址:福建省将乐县古镛镇新路村
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,曾建设没有其他对外投资。
4、张万李
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3521011968****
住址:福建省将乐县古镛镇龟山北路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,张万李没有其他对外投资。
5、朱文俊
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3504281964****
住址:福建省将乐县水南镇龙井新村
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,朱文俊没有其他对外投资。
6、候占贵
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3504281963****
住址:福建省将乐县古镛镇龟池路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,候占贵没有其他对外投资。
7、胡章鸽
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3504281969****
住址:福建省将乐县水南镇宝华巷
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,胡章鸽没有其他对外投资。
8、蔡美来
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3504281969****
住址:福建省将乐县水南镇金华南路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资速丰投资外,蔡美来没有其他对外投资。
五、众诚投资
(一)基本情况
名称:莆田市荔城区众诚投资中心(有限合伙)
主要经营场所:莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号
出资额:1,106万元
执行事务合伙人:吴丽萍
经营范围:制造业投资及资产管理
(二)历史沿革
2010年1月21日,荔城区众诚投资在莆田市荔城区工商行政管理局登记设立,注册资本1,106万元。莆田市荔城区工商行政管理局核发了注册号为350304100019469的《合伙企业营业执照》。
2010年5月17日,众诚投资召开了合伙人会议,同意有限合伙人陈喜将其持有的众诚投资2.26%的财产份额以25万元的价格转让给吴丽萍。
截至本报告书摘要签署日,合伙人出资情况如下表:
■
(三)出资情况
截至本报告书摘要签署日,众诚投资的出资关系图如下:
■
(四)主要业务发展情况及主要财务指标
截至2012年12月31日,众诚投资的总资产为1,106.55万元,净资产为1,105.05万元,2012年度净利润为-0.10万元。
(五)主要下属企业情况简介
截至本报告书摘要签署日,众诚投资除持有吉安集团0.81%的股权外,无其他下属企业。
(六)主要合伙人情况
众诚投资主要合伙人(所持份额5%以上)共有吴丽萍、吴镇辉2人,具体情况如下所示:
1、吴丽萍
吴丽萍的基本情况参见本报告书摘要之“第三节 交易对方基本情况 六、吴丽萍等24名自然人 (一)吴丽萍”。
2、吴镇辉
①基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:3506241976****
住址:福建省诏安县四都镇梅南村
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
②最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
③控制或参股的其他公司情况
除投资众诚投资外,吴镇辉没有其他对外投资。
六、吴丽萍等24名自然人
(一)吴丽萍
(1)基本情况
性别:女
国籍:中国
身份证号:35030219770917****
家庭住址:福建省莆田市荔城区镇海街道
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
(3)控制或参股的其他公司情况
除持有吉安集团7.68%股份外,吴丽萍所控制或参股的其他企业情况如下:
■
(二)林文新
(1)基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:35030219660113****
家庭住址:福建省莆田市城厢区霞林街道
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
(3)所控制或参股的其他公司情况
除持有吉安集团3.94%股份外,林文新所控制或参股的其他公司情况如下:
■
(三)何桂红
(1)基本情况
性别:女
国籍:中国
身份证号:35262519760619****
家庭住址:福建省厦门市思明区
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:无
(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系:
最近三年未担任任何职务
(3)控制或参股的其他公司情况
除参股吉安集团外,未投资其他公司
(四)郑建华
(1)基本情况
性别:男
国籍:中国
身份证号:35012219580109****
家庭住址:福建省福州市鼓楼区古乐路
通讯地址:上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦6楼F座
是否取得其他国家或者地区的居留权:拥有新西兰居留权
(2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
■
(3)所控制或参股的其他公司情况
除持有吉安集团1.1%股份外,郑建华所控制或参股的其他公司情况如下:
类别 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
一、有限售条件流动股 | 236,538,960 | 31.32 |
1、国家持股 | 16,538,960 | 2.19 |
2、国有法人持股 | 93,666,600 | 12.40 |
3、其他内资持股 | 126,333,400 | 16.73 |
其中:境内非国有法人持股 | 106,333,400 | 14.08 |
境内自然人持股 | 20,000,000 | 2.65 |
二、无限售条件股份 | 518,707,225 | 68.68 |
1、人民币普通股 | 518,707,225 | 68.68 |
三、股份总数 | 755,246,185 | 100.00 |
类别 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
一、有限售条件流动股 | 87,499,860 | 5.52 |
1、国家持股 | | |
2、国有法人持股 | 87,499,860 | 5.52 |
3、其他内资持股 | | |
其中:境内非国有法人持股 | | |
境内自然人持股 | | |
二、无限售条件股份 | 1,498,517,129 | 94.48 |
1、人民币普通股 | 1,498,517,129 | 94.48 |
三、股份总数 | 1,586,016,989 | 100 |
股东名称 | 股权比例(%) | 股份总数
(股) | 是否有限售条件 |
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 | 7.50 | 118,980,834 | |
马鞍山市工业投资有限责任公司 | 5.52 | 87,499,860 | 限售股 |
林彬彬 | 2.65 | 42,000,000 | |
廖锡豪 | 0.36 | 5,757,820 | |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 0.30 | 4,809,343 | |
许剑平 | 0.27 | 4,276,860 | |
吕明 | 0.24 | 3,864,100 | |
朱树杰 | 0.22 | 3,429,600 | |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 0.21 | 3,384,222 | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 0.21 | 3,301,150 | |
年份 | 项目 | 箱板类纸品 | 文化纸 | 新闻纸 | 运输业务 | 房地产 | 合计 |
2012年 | 主营业务收入 | 325,718.82 | 4,371.57 | 78,240.05 | 2,626.04 | | 410,956.49 |
主营业务成本 | 292,838.49 | 3,509.78 | 62,066.04 | 1,227.40 | | 359,641.72 |
毛利率 | 10.09% | 19.71% | 20.67% | 53.26% | | 12.49% |
2011年 | 主营业务收入 | 317,256.73 | 9,279.89 | 68,784.07 | 1,197.45 | | 396,518.14 |
主营业务成本 | 283,009.24 | 7,481.69 | 60,063.32 | 558.26 | | 351,112.51 |
毛利率 | 10.79% | 19.38% | 12.68% | 53.38% | | 11.45% |
2010年 | 主营业务收入 | 301,638.45 | 13,700.84 | 54,723.33 | | 2,487.69 | 372,550.31 |
主营业务成本 | 258,204.65 | 11,555.60 | 49,949.53 | | 1,181.04 | 320,890.82 |
毛利率 | 14.40% | 15.66% | 8.72% | | 52.52% | 13.87% |
项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
资产总额 | 783,089.58 | 675,112.56 | 539,936.02 |
负债总额 | 484,901.50 | 374,237.47 | 345,684.40 |
归属母公司的股东权益 | 294,423.66 | 297,221.83 | 194,313.52 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 414,344.70 | 398,375.44 | 374,623.66 |
营业利润 | -5,263.13 | -2,428.41 | 12,588.49 |
利润总额 | -2,286.02 | 5,097.15 | 22,157.77 |
净利润 | -2,687.01 | 3,814.51 | 18,586.84 |
归属母公司股东的净利润 | -2,798.17 | 3,621.78 | 18,489.32 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
基本每股收益(元) | -0.02 | 0.02 | 0.17 |
稀释每股收益(元) | -0.02 | 0.02 | 0.17 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.86 | 1.87 | 1.73 |
加权平均净资产收益率 | -0.95% | 0.01% | 9.79% |
资产负债率 | 61.92% | 55.43% | 64.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.003 | -0.13 | 0.29 |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 马鞍山市工业投资有限公司 | 17,459.22 | 75.91% |
2 | 马鞍山同辉纸制品股份有限公司 | 5,540.78 | 24.09% |
| 合计 | 23,000.00 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100,000 | 76.92% |
2 | 马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司 | 30,000 | 23.08% |
| 合计 | 130,000 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 4,400 | 55% |
2 | 吴明希 | 2,080 | 26% |
3 | 吴明华 | 480 | 6% |
4 | 莆田天鸿木制品有限公司 | 1,040 | 13% |
| 合 计 | 8,000 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 10 | 100% |
| 合 计 | 10 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 80 | 72.7% |
2 | 林文新 | 20 | 18.2% |
3 | 吴明希 | 10 | 9.1% |
| 合 计 | 110 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 270 | 90.0% |
2 | 林文新 | 20 | 6.67% |
3 | 吴明希 | 10 | 3.33% |
| 合 计 | 300 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 620 | 77.50% |
2 | 林文新 | 95 | 11.87% |
3 | 吴明希 | 85 | 10.63% |
| 合 计 | 800 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 1,000 | 62.50% |
2 | 林文新 | 300 | 18.75% |
3 | 吴明希 | 300 | 18.75% |
| 合 计 | 1,600 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 4,400 | 88% |
2 | 林文新 | 300 | 6% |
3 | 吴明希 | 300 | 6% |
| 合 计 | 5,000 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 4,400 | 55% |
2 | 莆田天鸿木制品有限公司 | 3,000 | 37.50% |
3 | 林文新 | 300 | 3.75% |
4 | 吴明希 | 300 | 3.75% |
| 合 计 | 8,000 | 100% |
科目 | 账面值(元) | 清查数(元) |
总资产 | 1,201,336,474.44 | 1,308,940,806.08 |
净资产 | 464,208,858.89 | 571,813,190.53 |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 4,400 | 55% |
2 | 吴明希 | 2,160 | 27% |
3 | 吴明华 | 400 | 5% |
4 | 莆田天鸿木制品有限公司 | 1,040 | 13% |
| 合 计 | 8,000 | 100% |
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 吴明武 | 4,400 | 55% |
2 | 吴明希 | 2,080 | 26% |
3 | 吴明华 | 480 | 6% |
4 | 莆田天鸿木制品有限公司 | 1,040 | 13% |
| 合 计 | 8,000 | 100% |
项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
资产总额 | 1,024,843.18 | 768,633.04 | 575,713.39 |
负债总额 | 869,765.39 | 615,510.27 | 418,967.03 |
股东权益 | 155,077.79 | 153,122.77 | 156,746.36 |
归属于母公司股东权益 | 108,211.39 | 107,765.29 | 103,133.95 |
项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 429,987.78 | 433,445.22 | 310,904.04 |
营业利润 | 7,186.03 | 1,544.84 | 4,580.70 |
利润总额 | 100.33 | 6,867.41 | 12,373.70 |
净利润 | 1,916.75 | 6,632.68 | 13,461.30 |
业务分类 | 名称 | 主营业务 | 注册资本
(万元) | 控股
比例 | 备注 |
实业投资 | 上海泰盛 | 实业投资 | 6,000 | 100% | |
贸易 | 泰盛进发 | 贸易 | 9,960 | 100% | 通过上海泰盛持有 |
林业 | 泰盛果树 | 山地开发,果树等种植 | 800 | 100% | 通过上海泰盛持有 |
腾荣达林业 | 植树造林 | 3,350 | 100% | 通过上海泰盛持有 |
制浆 | 腾荣达制浆 | 制浆业务 | 3,380 | 100% | 通过上海泰盛持有 |
房地产 | 环宇房地产 | 房地产开发 | 10,000 | 100% | 通过上海泰盛持有 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
泰盛实业 | 2009年至今 | 董事长 | 吴明武直接持股55% |
吉安集团 | 2009年至今 | 董事长,总裁 | 通过泰盛实业控制72.5%股权 |
上海泰盛 | 2009年至今 | 董事长 | 通过泰盛实业控制100%股权 |
泰盛进发 | 2009年至今 | 董事长 | 通过上海泰盛控制100%股权 |
天鸿木制品 | 2010.12至今 | 执行董事,总经理 | - |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
天鸿木制品 | 2009.1-2010.12 | 执行董事,总经理 | 持股100% |
公司名称 | 莆田天鸿木制品有限公司 |
住 所 | 莆田市荔城区拱辰办城涵西大道198号 |
法定代表人 | 吴明武 |
注册资本 | 1,000万元 |
实收资本 | 1,000万元 |
成立日期 | 2009年12月5日 |
经营范围 | 木、竹制品加工 |
业务情况 | 实业投资 |
股权结构 | 徐丽凡持股100% |
序号 | 姓名 | 出资额(万元) | 出资比例 | 合伙性质 |
1 | 吴丽萍 | 170 | 10.30% | 普通合伙 |
2 | 黄秀梅 | 200 | 12.12% | 有限合伙 |
3 | 舒君明 | 150 | 9.09% | 有限合伙 |
4 | 孙晓民 | 100 | 6.06% | 有限合伙 |
5 | 王汉民 | 65 | 3.94% | 有限合伙 |
6 | 傅立新 | 60 | 3.64% | 有限合伙 |
7 | 刘富斌 | 50 | 3.03% | 有限合伙 |
8 | 蔡 明 | 50 | 3.03% | 有限合伙 |
9 | 于 雷 | 50 | 3.03% | 有限合伙 |
10 | 张 伟 | 50 | 3.03% | 有限合伙 |
11 | 李聪定 | 46 | 2.79% | 有限合伙 |
12 | 赵振华 | 45 | 2.73% | 有限合伙 |
13 | 汪海峰 | 40 | 2.42% | 有限合伙 |
14 | 刘文明 | 40 | 2.42% | 有限合伙 |
15 | 林壮羽 | 39 | 2.36% | 有限合伙 |
16 | 冯军贤 | 30 | 1.82% | 有限合伙 |
17 | 文学芬 | 30 | 1.82% | 有限合伙 |
18 | 尚志明 | 30 | 1.82% | 有限合伙 |
19 | 凌金华 | 25 | 1.52% | 有限合伙 |
20 | 郭 威 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
21 | 俞 林 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
22 | 朱国良 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
23 | 马国清 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
24 | 陈瑞桂 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
25 | 徐 劲 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
26 | 杨俊洪 | 20 | 1.21% | 有限合伙 |
27 | 桂训安 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
28 | 李云鹏 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
29 | 张金堂 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
30 | 陈涵华 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
31 | 侯志峰 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
32 | 林国忠 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
33 | 张建新 | 15 | 0.91% | 有限合伙 |
34 | 杨芳华 | 13 | 0.79% | 有限合伙 |
35 | 李元刚 | 12 | 0.73% | 有限合伙 |
36 | 吴永金 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
37 | 王宏伟 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
38 | 吴海燕 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
39 | 曹 梅 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
40 | 刘 友 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
41 | 潮根兵 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
42 | 马寒冰 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
43 | 姜艳春 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
44 | 张 扬 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
45 | 陈翠云 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
46 | 陈文钦 | 10 | 0.61% | 有限合伙 |
合计 | 1,650 | 100% | - |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
吉安集团 | 2010年至今 | 历任造纸运营中心副总经理,总经理 | 持有吉顺投资9.09%的份额,
吉顺投资持有吉安集团1.21%的股份 |
序号 | 姓名 | 出资额(万元) | 出资比例 | 合伙性质 |
1 | 吴丽萍 | 100 | 5.48% | 普通合伙 |
2 | 刘其武 | 200 | 10.95% | 有限合伙 |
3 | 胡长青 | 200 | 10.95% | 有限合伙 |
4 | 王国珍 | 192 | 10.51% | 有限合伙 |
5 | 陈银景 | 150 | 8.21% | 有限合伙 |
6 | 周治平 | 100 | 5.48% | 有限合伙 |
7 | 徐凡清 | 75 | 4.11% | 有限合伙 |
8 | 康 敏 | 50 | 2.74% | 有限合伙 |
9 | 陈 霞 | 50 | 2.74% | 有限合伙 |
10 | 沈建芬 | 50 | 2.74% | 有限合伙 |
11 | 沈 敏 | 50 | 2.74% | 有限合伙 |
12 | 王晓红 | 50 | 2.74% | 有限合伙 |
13 | 李仲森 | 42 | 2.30% | 有限合伙 |
14 | 汤建明 | 42 | 2.30% | 有限合伙 |
15 | 叶敬斌 | 40 | 2.19% | 有限合伙 |
16 | 方 健 | 33 | 1.81% | 有限合伙 |
17 | 郑建辉 | 30 | 1.64% | 有限合伙 |
18 | 滕章生 | 30 | 1.64% | 有限合伙 |
19 | 蔡利英 | 30 | 1.64% | 有限合伙 |
20 | 洪 伟 | 28 | 1.53% | 有限合伙 |
21 | 林元标 | 26 | 1.42% | 有限合伙 |
22 | 苏鸣华 | 25 | 1.37% | 有限合伙 |
23 | 周 惠 | 25 | 1.37% | 有限合伙 |
24 | 罗 斌 | 25 | 1.37% | 有限合伙 |
25 | 洪少杰 | 20 | 1.10% | 有限合伙 |
26 | 徐建军 | 20 | 1.10% | 有限合伙 |
27 | 叶 俊 | 18 | 0.99% | 有限合伙 |
28 | 乔 力 | 15 | 0.82% | 有限合伙 |
29 | 周祝婷 | 15 | 0.82% | 有限合伙 |
30 | 顾雪刚 | 15 | 0.82% | 有限合伙 |
31 | 刘言哲 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
32 | 季若愚 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
33 | 周 盛 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
34 | 高梅兰 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
35 | 张月芳 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
36 | 赵建妹 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
37 | 苏怡雯 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
38 | 陈丽珍 | 10 | 0.55% | 有限合伙 |
合计 | 1,826 | 100.00% | |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
吉安集团 | 2010年至今 | 历任造纸运营中心副总经理,财务总监兼董事会秘书 | 持有吉顺投资6.06%的份额,
吉顺投资持有吉安集团1.21%的股份 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
浙江华诚金属制品有限公司 | 2010年至今 | 董事长 | 持有25%的股权 |
公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股比例 |
浙江华诚金属制品有限公司 | 1000万美元 | 金属制品 | 25% |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
山东晨鸣纸业集团 | 2010年至今 | 副总经理 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
吉安集团 | 2010年至今 | 战略投资部部长 | 持有泰安投资10.51%的份额,
泰安投资持有吉安集团1.34%的股份 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
吉安集团 | 2010年至今 | 造纸运营中心副总,监事 | 持有泰安投资8.21%的份额,
泰安投资持有吉安集团1.34%的股份 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
海盐上翔机械厂 | 2010年至今 | 财务 | 无 |
序号 | 姓名 | 出资额(万元) | 出资比例 | 合伙性质 |
1 | 吴丽萍 | 100 | 12.25% | 普通合伙 |
2 | 邱辉东 | 100 | 12.25% | 有限合伙 |
3 | 曾建设 | 100 | 12.25% | 有限合伙 |
4 | 张万李 | 51 | 6.25% | 有限合伙 |
5 | 朱文俊 | 50 | 6.13% | 有限合伙 |
6 | 候占贵 | 50 | 6.13% | 有限合伙 |
7 | 胡章鸽 | 48 | 5.88% | 有限合伙 |
8 | 蔡美来 | 41 | 5.02% | 有限合伙 |
9 | 郑北山 | 39 | 4.78% | 有限合伙 |
10 | 邱福昌 | 32 | 3.92% | 有限合伙 |
11 | 赖文华 | 27 | 3.31% | 有限合伙 |
12 | 邱明亮 | 20 | 2.45% | 有限合伙 |
13 | 李 军 | 15 | 1.84% | 有限合伙 |
14 | 罗有义 | 15 | 1.84% | 有限合伙 |
15 | 陈凤兰 | 12 | 1.47% | 有限合伙 |
16 | 邱辉尚 | 11 | 1.35% | 有限合伙 |
17 | 张家胜 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
18 | 余轩仁 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
19 | 伍传桂 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
20 | 周文强 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
21 | 周文华 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
22 | 陈秋荣 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
23 | 池昌荣 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
24 | 张小清 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
25 | 林妹花 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
26 | 陈凤英 | 10 | 1.23% | 有限合伙 |
27 | 兰月珍 | 5 | 0.61% | 有限合伙 |
合计 | 816 | 100.00% | - |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
腾荣达制浆 | 2010年至今 | 总经理 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
腾荣达制浆 | 2010年至今 | 副总经理 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
腾荣达制浆 | 2010年至今 | 总工程师 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
腾荣达制浆 | 2010年至今 | 主任 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
将乐县林业总公司 | 2010年至今 | 副总经理 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
腾荣达制浆 | 2010年至今 | 职工 | 无 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
腾荣达制浆 | 2010年至今 | 生产技术部经理 | 无 |
序号 | 姓 名 | 出资额(万元) | 出资比例 | 合伙性质 |
1 | 吴丽萍 | 125 | 11.30% | 普通合伙 |
2 | 吴镇辉 | 60 | 5.42% | 有限合伙 |
3 | 宋金添 | 50 | 4.52% | 有限合伙 |
4 | 郑礼华 | 50 | 4.52% | 有限合伙 |
5 | 陈银昌 | 50 | 4.52% | 有限合伙 |
6 | 陈爱宁 | 50 | 4.52% | 有限合伙 |
7 | 林向晖 | 50 | 4.52% | 有限合伙 |
8 | 陈锦程 | 50 | 4.52% | 有限合伙 |
9 | 林文斌 | 47 | 4.25% | 有限合伙 |
10 | 陈 晗 | 43 | 3.89% | 有限合伙 |
11 | 郑丽珍 | 43 | 3.89% | 有限合伙 |
12 | 熊扬云 | 40 | 3.62% | 有限合伙 |
13 | 蔡向阳 | 38 | 3.44% | 有限合伙 |
14 | 林志坚 | 35 | 3.16% | 有限合伙 |
15 | 郑秀云 | 25 | 2.26% | 有限合伙 |
16 | 蔡林锋 | 25 | 2.26% | 有限合伙 |
17 | 朱茂华 | 25 | 2.26% | 有限合伙 |
18 | 吴徳新 | 25 | 2.26% | 有限合伙 |
19 | 张丽钦 | 25 | 2.26% | 有限合伙 |
20 | 付冬华 | 21 | 1.90% | 有限合伙 |
21 | 林以英 | 20 | 1.81% | 有限合伙 |
22 | 黄国栋 | 20 | 1.81% | 有限合伙 |
23 | 陈金飞 | 20 | 1.81% | 有限合伙 |
24 | 林为雄 | 20 | 1.81% | 有限合伙 |
25 | 邱碧琴 | 18 | 1.63% | 有限合伙 |
26 | 阮志雄 | 16 | 1.45% | 有限合伙 |
27 | 李云胜 | 15 | 1.36% | 有限合伙 |
28 | 陈俊梅 | 15 | 1.36% | 有限合伙 |
29 | 林国缜 | 15 | 1.36% | 有限合伙 |
30 | 陈剑花 | 15 | 1.36% | 有限合伙 |
31 | 彭明洪 | 15 | 1.36% | 有限合伙 |
32 | 黄少霞 | 10 | 0.90% | 有限合伙 |
33 | 苏金珠 | 10 | 0.90% | 有限合伙 |
34 | 林妹英 | 10 | 0.90% | 有限合伙 |
35 | 叶宇炜 | 10 | 0.90% | 有限合伙 |
合计 | 1,106 | 100.00% | - |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
莆田祥恒 | 2010年至今 | 历任常务副总经理,总经理 | 持有众诚投资5.42%的份额,
众诚投资间接持有莆田祥恒0.81%的股份 |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
泰安投资 | 2010.2至今 | 执行事务合伙人 | 持有5.48%的股权 |
吉顺投资 | 2010.2至今 | 执行事务合伙人 | 持有10.30%的股权 |
众诚投资 | 2010.5至今 | 执行事务合伙人 | 持有11.30%的股权 |
速丰投资 | 2010.2至今 | 执行事务合伙人 | 持有12.25%的股权 |
上海泰盛 | 2009年至今 | 资金部主管 | 无 |
腾荣达林业 | 2009年至今 | 执行董事 | 无 |
腾荣达制浆 | 2009年至今 | 执行董事 | 无 |
环宇房地产 | 2009年至今 | 执行董事 | 无 |
公司名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 持股比例 |
泰安投资 | 1,826 | 实业投资 | 5.48% |
吉顺投资 | 1,650 | 实业投资 | 10.30% |
众诚投资 | 1,106 | 实业投资 | 11.30% |
速丰投资 | 816 | 实业投资 | 12.25% |
福建兴达商贸有限公司 | 9,000 | 钢材、电子、木浆及制品、化工材料、鞋材批发零售 | 55.56% |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
吉安纸容器 | 2009.1-2011.7 | 采购部经理 | 持有3.94%的股份 |
吉安集团 | 2011.7至今 | 董事、造纸事业部采购部部长 | 持有3.94%的股份 |
公司名称 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 持股比例 |
莆田市鼎胜贸易有限公司 | 4,000 | 建材贸易 | 42.5% |
任职单位 | 起止时间 | 职务 | 是否与任职单位存在产权关系 |
易达(三明)房地产综合开发有限公司 | 2010.11至今 | 总经理 | 持有37%的股权 |